FISAS COMELLA VICENTE
Informe ejecutivo de FISAS COMELLA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 28
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE FISAS COMELLA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOVALOR SA | Administrador Solidario | 01/08/2013 | 14/01/2019 |
CORPORACION METALURGICA CATALANA SL | PRES.HONORI. | 17/12/2015 | 29/11/2018 |
CORPORACION METALURGICA CATALANA SL | CONS.HONORA. | 17/12/2015 | 29/11/2018 |
COMERCIAL TALAMANCA-TAGA SA | Administrador Unico | 20/07/2015 | 28/11/2016 |
COMERCIAL TALAMANCA-TAGA SA | Apoderado | 28/11/2016 | |
LA VALL DE FINESTRES SL | Presidente | 20/12/2013 | 22/11/2016 |
LA VALL DE FINESTRES SL | Consejero | 20/12/2013 | 22/11/2016 |
LA VALL DE FINESTRES SL | Consejero | 01/04/2011 | 22/11/2016 |
ARFI UNIDAD FAMILIAR SL | Presidente | 08/03/2016 | 12/04/2016 |
ARFI UNIDAD FAMILIAR SL | Consejero | 08/03/2016 | 12/04/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FISAS COMELLA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FISAS COMELLA VICENTE
Empresa: INMOVALOR SA
Administrador Solidario
- Fisas Comella Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24181 , F 89, S 8, H B 68338, I/A 37 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: MARTORELL RESIDENCIAL SA
Administrador Unico
- Fisas Comella Vicente
Apoderado
- Fisas Comella Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23449 , F 214, S 8, H B 55160, I/A 16 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-08
Empresa: LA VALL DE FINESTRES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Armengol Esteve Maria Rosa
- Fisas Comella Vicente
- Fisas Moreno Papik
Presidente
- Fisas Comella Vicente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44113 , F 219, S 8, H B 55162, I/A 42 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-08
Empresa: ARFI UNIDAD FAMILIAR SL
Consejero
- Fisas Comella Vicente
Presidente
- Fisas Comella Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45253 , F 182, S 8, H B 481893, I/A 2 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Empresa: ARFI UNIDAD FAMILIAR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fisas Armengol Ana
- Fisas Armengol Isa
- Fisas Comella Vicente
Presidente
- Fisas Comella Vicente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45253 , F 177, S 8, H B 481893, I/A 1 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-08
Empresa: CORPORACION METALURGICA WORLDWIDE SL
Consejero
- Fisas Comella Vicente
Presidente
- Fisas Comella Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44540 , F 137, S 8, H B 459234, I/A 4 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
Empresa: CORPORACION METALURGICA CATALANA SL
CONS.DOMINIC
CONS.HONORA.
- Fisas Comella Vicente
PRES.HONORI.
- Fisas Comella Vicente
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41663 , F 170, S 8, H B 235720, I/A 30 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-08
Empresa: CORPORACION METALURGICA CATALANA SL
Apoderado
- Fisas Comella Vicente
Consejero
- Fisas Comella Vicente
Presidente
- Fisas Comella Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41663 , F 170, S 8, H B 235720, I/A 30 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-08
Empresa: LA FARGA LACAMBRA SA
Consejero
- Fisas Comella Vicente
Presidente
- Fisas Comella Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39222 , F 166, S 8, H B 59226, I/A 73 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-08
Empresa: LA FARGA TUB SL
Consejero
- Fisas Comella Vicente
Presidente
- Fisas Comella Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44111 , F 41, S 8, H B 178014, I/A 49 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-08
VER MAS ACTOS
Información de FISAS COMELLA VICENTE
Mostramos los datos de FISAS COMELLA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FISAS COMELLA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos