FISAC BADELL MIGUEL
Informe ejecutivo de FISAC BADELL MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FISAC BADELL MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FISAC AVIATION SA | Administrador Unico | 16/01/2012 |
VINCULACIONES DE FISAC BADELL MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FISAC BADELL MIGUEL
Empresa: FISAC AVIATION SA
Administrador Unico
- Fisac Badell Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7095 , F 113, S 8, H M 115257, I/A 8 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Empresa: FISAC AVIATION SA
Administrador Unico
- Fisac Badell Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7095 , F 113, S 8, H M 115257, I/A 7 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-28
Empresa: FISAC AVIATION SA
Administrador Unico
- Fisac Badell Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7095 , F 113, S 8, H M 115257, I/A 6 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-28
Información de FISAC BADELL MIGUEL
Mostramos los datos de FISAC BADELL MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FISAC BADELL MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos