FIORE MAURO FLAVIO
Informe ejecutivo de FIORE MAURO FLAVIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FIORE MAURO FLAVIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIORE PROYECTOS SL | Socio Unico | 11/06/2014 | |
FIORE PROYECTOS SL | Administrador Unico | 11/06/2014 |
VINCULACIONES DE FIORE MAURO FLAVIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIORE MAURO FLAVIO
Empresa: MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fiore Mauro Flavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10791, L 8070, F 177, S 8, H V 128332, I/A 29 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-46
Empresa: MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fiore Mauro Flavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10791, L 8070, F 171, S 8, H V 128332, I/A 19 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-46
Empresa: GRUPO ARROCO EUROPA SL
Administrador Unico
- Fiore Mauro Flavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10022, L 7304, F 166, S 8, H V 167355, I/A 2 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-46
Empresa: MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL
Administrador Unico
- Fiore Mauro Flavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8867, L 6153, F 80, S 8, H V 128332, I/A 10 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-46
Empresa: GRUPO ARROCO EUROPA SL
Administrador Unico
- Fiore Mauro Flavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10022, L 7304, F 164, S 8, H V 167355, I/A 1 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-46
Empresa: FIORE PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Fiore Mauro Flavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9809, L 7091, F 37, S 8, H V 160024, I/A 1 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-46
Empresa: FIORE PROYECTOS SL
Socio Único
- Fiore Mauro Flavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9809, L 7091, F 37, S 8, H V 160024, I/A 1 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-46
Empresa: MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL
Apoderado Solidario
- Fiore Mauro Flavio
- Nabas Beltran Salvador Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8867, L 6153, F 79, S 8, H V 128332, I/A 7 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-46
Empresa: MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL
Administrador Unico
- Fiore Mauro Flavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8867, L 6153, F 79, S 8, H V 128332, I/A 6 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-46
Empresa: MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE SL
Administrador Mancomunado
- Fiore Mauro Flavio
- Nabas Beltran Salvador Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8867, L 6153, F 79, S 8, H V 128332, I/A 6 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-46
VER MAS ACTOS
Información de FIORE MAURO FLAVIO
Mostramos los datos de FIORE MAURO FLAVIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIORE MAURO FLAVIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos