FIOL FERNANDEZ MARIA ROSA
Informe ejecutivo de FIOL FERNANDEZ MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FIOL FERNANDEZ MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA FARGA GESTIO D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA | Consejero | 21/08/2019 | 25/08/2023 |
LA FARGA GESTIO D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA | Consejero | 18/09/2015 | 21/08/2019 |
LA FARGA GESTIO D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA | Consejero | 11/11/2011 | 18/09/2015 |
L'H 2010 SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL SA | Consejero | 22/05/2012 | 20/08/2012 |
VINCULACIONES DE FIOL FERNANDEZ MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIOL FERNANDEZ MARIA ROSA
Consejero
- Baños Castillejos Antonio
- Belver Valles Francisco Jose
- Castro Borrallo Jose
- Estevez Checa Concepcion Carmen
- Fiol Fernandez Maria Rosa
- Garcia Acero Antoni
- Ibañez Bou Vicente
- Liliana Del Carmen Reyes Hernandez
- Martin Gonzalez Jesus Amadeo
- Minguillon Garcia Omar
- Quiros Brito David
- Ramirez Parez Rocio Del Mar
- Sariñena Hidalgo Maria Angeles
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 225, S 8, H B 48900, I/A 92 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-08
Consejero
- Baños Castillejos Antonio
- Barrachina Casals Juan Ramon
- Belver Valles Francisco Jose
- Castro Borrallo Jose
- Esplugas Gonzalez Sonia
- Fiol Fernandez Maria Rosa
- Garcia Acero Antoni
- Ibañez Bou Vicente
- Liliana Del Carmen Reyes Hernandez
- Martin Gonzalez Jesus Amadeo
- Quiros Brito David
- Ramirez Parez Rocio Del Mar
- Sariñena Hidalgo Maria Angeles
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 222, S 8, H B 48900, I/A 83 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-08
Consejero Delegado
Consejero
- Baños Castillejos Antonio
- Barrachina Casals Juan Ramon
- Brinquis Perez Manuel
- Claverol Torres Laia
- Esplugas Gonzalez Sonia
- Fiol Fernandez Maria Rosa
- Garcia Acero Antoni
- Garcia Mompel Jose Maria
- Garcia Valle Miguel Manuel
- Ibañez Bou Vicente
- Jimenez Ariza Rafael
- Martorell Castillo Juan
- Ramirez Perez Rocio
- Romero Cabello Ascension
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 222, S 8, H B 48900, I/A 83 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-08
Consejero
- Baños Castillejos Antonio
- Barrachina Casals Juan Ramon
- Brinquis Perez Manuel
- Claverol Torres Laia
- Esplugas Gonzalez Sonia
- Fiol Fernandez Maria Rosa
- Garcia Acero Antoni
- Garcia Mompel Jose Maria
- Garcia Valle Miguel Manuel
- Ibañez Bou Vicente
- Jimenez Ariza Rafael
- Martorell Castillo Juan
- Perea Conillas Maria Merce
- Ramirez Perez Rocio
- Romero Cabello Ascension
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 218, S 8, H B 48900, I/A 73 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-08
Consejero Delegado
Consejero
- Alcazar Esteban Cristian
- Alonso Navarro Pedro
- Baños Castillejos Antonio
- Bonals Florit Alfons
- Clar Lopez Ana Isabel
- Claverol Torres Laia
- Fiol Fernandez Maria Rosa
- Garcia Mompel Jose Maria
- Graells Veguin Jaime
- Ibañez Bou Vicente
- Martorell Castillo Juan
- Perea Conillas Maria Merce
- Ramon Barrachina Juan
- Romero Cabello Ascension
- Sanchez Lopez Alberto Javier
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 218, S 8, H B 48900, I/A 73 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-08
Apoderado
Consejero
- Bermudo Avila Antonio
- Bonals Florit Alfons
- Castro Borrallo Jose
- Del Rio Pin Juan Carlos
- Fiol Fernandez Maria Rosa
- Herance Alvarez Gloria
- Husillos Gutierrez Jesus
- Ibañez Nielles Jordi
- Moreno Cabello Juan
- Ordoñez Gonzalez Daniel
- Romero Cabello Ascension
- Salmeron Muñoz Alfons
- Sariñena Hidalgo Maria Angeles
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42973 , F 153, S 8, H B 217437, I/A 51 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-08
Consejero
- Fiol Fernandez Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42973 , F 151, S 8, H B 217437, I/A 47 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-08
Consejero
- Alcazar Esteban Cristian
- Alonso Navarro Pedro
- Clar Lopez Ana Isabel
- Esteve Garnes Lluis
- Fernandez Bosch Maria Dolors
- Fiol Fernandez Maria Rosa
- Garcia Mompel Jose Maria
- Gonzalez Molines Robert
- Graells Veguin Jaime
- Ibañez Bou Vicente
- Lloret Lopez Pedro Juan
- Martorell Castillo Juan
- Perea Conillas Maria Merce
- Ramon Barrachina Juan
- Romero Cabello Ascension
- Sanchez Lopez Alberto Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35983 , F 223, S 8, H B 48900, I/A 56 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-08
Información de FIOL FERNANDEZ MARIA ROSA
Mostramos los datos de FIOL FERNANDEZ MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIOL FERNANDEZ MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos