FIOL ARBONA FRANCISCA
Informe ejecutivo de FIOL ARBONA FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FIOL ARBONA FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XALOC 11 IMPORT PUBLICITAT SL | Socio Unico | 28/06/2018 | |
XALOC 11 IMPORT PUBLICITAT SL | Administrador Unico | 28/06/2018 | |
ROSNECSA2190 SL | Administrador Mancomunado | 30/11/2016 | |
NETWORKTRADES 2011 SL | Administrador Unico | 25/10/2011 |
VINCULACIONES DE FIOL ARBONA FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIOL ARBONA FRANCISCA
Empresa: CONSIGNATARIA GRUPO ORION SL
Administrador Unico
- Fiol Arbona Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 64, S 8, H PM 87411, I/A 2 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-07
Empresa: CONSIGNATARIA GRUPO ORION SL
Administrador Unico
- Fiol Arbona Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 62, S 8, H PM 87411, I/A 1 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-07
Empresa: XALOC 11 IMPORT PUBLICITAT SL
Administrador Unico
- Fiol Arbona Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2771 , F 215, S 8, H PM 84532, I/A 1 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-07
Empresa: XALOC 11 IMPORT PUBLICITAT SL
Socio Único
- Fiol Arbona Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2771 , F 215, S 8, H PM 84532, I/A 1 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-07
Empresa: MALLORCARUSSKAYA SL
Administrador Unico
- Fiol Arbona Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 93, S 8, H PM 71585, I/A 2 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-07
Empresa: ROSNECSA2190 SL
Administrador Mancomunado
- Bibiloni Roca Guillermo
- Fiol Arbona Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 200, S 8, H PM 80137, I/A 1 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-07
Empresa: MALLORCARUSSKAYA SL
Administrador Unico
- Fiol Arbona Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 92, S 8, H PM 71585, I/A 1 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-07
Empresa: NETWORKTRADES 2011 SL
Administrador Unico
- Fiol Arbona Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2476 , F 1, S 8, H PM 68363, I/A 1 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-07
Información de FIOL ARBONA FRANCISCA
Mostramos los datos de FIOL ARBONA FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIOL ARBONA FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos