FILLO CASTERA CANDIDO
Informe ejecutivo de FILLO CASTERA CANDIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FILLO CASTERA CANDIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PI MANSERGAS ALCARRAZ SA | Administrador Solidario | 21/08/2017 | 24/03/2023 |
PI MANSERGAS ALCARRAZ SA | Administrador Solidario | 09/01/2023 | 24/03/2023 |
PI MANSERGAS ALCARRAZ SA | Administrador Unico | 17/09/2013 | 21/08/2017 |
VINCULACIONES DE FILLO CASTERA CANDIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FILLO CASTERA CANDIDO
Empresa: PI MANSERGAS ALCARRAZ SA
Administrador Solidario
- Fillo Castera Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23412 , F 53, S 8, H B 52461, I/A 13 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
Empresa: PI MANSERGAS ALCARRAZ SA
Administrador Solidario
- Fillo Castera Candido
- Font Rovira Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23412 , F 53, S 8, H B 52461, I/A 12 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-08
Empresa: PI MANSERGAS ALCARRAZ SA
Administrador Solidario
- Fillo Castera Candido
- Font Rovira Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23412 , F 53, S 8, H B 52461, I/A 11 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-08
Empresa: PI MANSERGAS ALCARRAZ SA
Administrador Unico
- Fillo Castera Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23412 , F 53, S 8, H B 52461, I/A 11 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-08
Empresa: PI MANSERGAS ALCARRAZ SA
Administrador Unico
- Fillo Castera Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23412 , F 52, S 8, H B 52461, I/A 10 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-08
Información de FILLO CASTERA CANDIDO
Mostramos los datos de FILLO CASTERA CANDIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FILLO CASTERA CANDIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos