FILIPPONE BRUNO
Informe ejecutivo de FILIPPONE BRUNO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FILIPPONE BRUNO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEE & ESTATES SL | Administrador Unico | 18/07/2024 | |
2020 IRADE SL | Administrador Unico | 05/07/2024 | |
1945 MALPENSA 2 SL | Administrador Unico | 23/04/2024 | |
YANUS JANO SL | Administrador Unico | 15/02/2024 | |
ESPLIEGO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 13/12/2023 | |
ORAN SASSO SL | Administrador Unico | 13/12/2023 | |
YANUS GROUP SL | Socio Unico | 27/01/2023 | |
CONVIVIUM PRACTICAS 2016 SL | Apoderado | 10/06/2016 | |
YANUS JANO SL | Apoderado | 20/05/2015 | |
PASTA DA BRUNO SL | Apoderado | 27/07/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FILIPPONE BRUNO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FILIPPONE BRUNO
Empresa: SEE & ESTATES SL
Administrador Unico
- Filippone Bruno
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 57623, I/A 11 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-29
Empresa: 2020 IRADE SL
Administrador Unico
- Filippone Bruno
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 29768, I/A 9 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-29
Empresa: 1945 MALPENSA 2 SL
Administrador Unico
- Filippone Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6230, L 5137, F 150, S 8, H MA 55872, I/A 8 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-29
Empresa: YANUS JANO SL
Administrador Unico
- Filippone Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5402, L 4309, F 158, S 8, H MA128432, I/A 6 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-29
Empresa: ORAN SASSO SL
Administrador Unico
- Filippone Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6230, L 5137, F 144, S 8, H MA 59063, I/A 10 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-29
Empresa: ESPLIEGO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Filippone Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6056, L 4963, F 46, S 8, H MA 66182, I/A 10 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-29
Empresa: YANUS GROUP SL
Socio Único
- Filippone Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6275, L 5183, F 16, S 8, H MA171614, I/A 1 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-29
Empresa: CONVIVIUM PRACTICAS 2016 SL
Apoderado
- Filippone Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5525, L 4432, F 42, S 8, H MA134584, I/A 2 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-29
Empresa: YANUS JANO SL
Apoderado
- Filippone Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5402, L 4309, F 156, S 8, H MA128432, I/A 2 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-29
Empresa: PASTA DA BRUNO SL
Apoderado
- Filippone Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3474, L 2386, F 150, S 8, H MA 68047, I/A 4 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-29
VER MAS ACTOS
Información de FILIPPONE BRUNO
Mostramos los datos de FILIPPONE BRUNO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FILIPPONE BRUNO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos