FILIBI LOPEZ BORJA
Informe ejecutivo de FILIBI LOPEZ BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FILIBI LOPEZ BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACUSTRAIN SL | Apoderado | 04/07/2024 | |
ADDILAN FABRICACION ADITIVA SL | Consejero | 09/06/2022 | |
ACUSTRAIN SL | Consejero | 18/03/2022 | |
INGREDALIA SL | Apoderado | 28/02/2022 | |
INGREDALIA SL | Consejero | 28/02/2022 | |
EGAMBITO SL | Administrador Solidario | 20/04/2010 | |
TECDOA SL | Secretario | 04/04/2009 | |
TECDOA SL | Consejero Delegado Solidario | 04/04/2009 | |
TECDOA SL | Consejero | 04/04/2009 |
VINCULACIONES DE FILIBI LOPEZ BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FILIBI LOPEZ BORJA
Empresa: ACUSTRAIN SL
Apoderado
- Filibi Lopez Borja
- Mentrida Perez Francisco Javier
- Torrecilla Soria Jesus
- Vea Folch Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 76310, I/A 7 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-48
Empresa: ADDILAN FABRICACION ADITIVA SL
Consejero
- Filibi Lopez Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6015 , F 190, S 8, H BI 69116, I/A 9 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-48
Empresa: ACUSTRAIN SL
Consejero
- Filibi Lopez Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5977 , F 110, S 8, H BI 76310, I/A 4 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-48
Empresa: INGREDALIA SL
Apoderado
- Cubero Marquez Miguel Angel
- Filibi Lopez Borja
- Iñigo San Marcelino Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 78, S 8, H NA 37404, I/A 9 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-31
Empresa: INGREDALIA SL
Consejero
- Filibi Lopez Borja
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 78, S 8, H NA 37404, I/A 8 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-31
Empresa: ALISEA ESCO SA
Apoderado
- Filibi Lopez Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1671 , F 177, S 8, H VI 15698, I/A 13 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-01
Empresa: WINE-NETWORK SL
Administrador Solidario
- Filibi Lopez Borja
- Monreal Arrufat Jordi Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985 , F 24, S 8, H VI 8037, I/A 7 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-01
Empresa: TECDOA ENERGY SA
Apoderado
- Filibi Lopez Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 122, S 8, H VI 15698, I/A 2 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-01
Empresa: EGAMBITO SL
Administrador Solidario
- Filibi Lopez Borja
- Monreal Arrufat Jordi Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1155 , F 196, S 8, H VI 10178, I/A 2 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-01
Empresa: EGAMBITO SL
Consejero
- Filibi Lopez Borja
- Gonzalez Ramos Manuel
- Monreal Arrufat Jordi Ramon
Presidente
Secretario
- Filibi Lopez Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1155 , F 196, S 8, H VI 10178, I/A 2 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-81-01
VER MAS ACTOS
Información de FILIBI LOPEZ BORJA
Mostramos los datos de FILIBI LOPEZ BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FILIBI LOPEZ BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos