FIKSMAN JEWRESCKY LEON FERNANDO
Informe ejecutivo de FIKSMAN JEWRESCKY LEON FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 33
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE FIKSMAN JEWRESCKY LEON FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JRJ 24 SL | Socio Unico | 24/04/2015 | |
INVERSIONES INTERESANTES SL | Socio Unico | 19/05/2011 | |
INVERSIONES INTERESANTES SL | Administrador Unico | 19/05/2011 |
VINCULACIONES DE FIKSMAN JEWRESCKY LEON FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIKSMAN JEWRESCKY LEON FERNANDO
Empresa: GLOBAL RYLCO SL
Administrador Unico
- Fiksman Jewrescky Leon Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32603 , F 37, S 8, H M 586828, I/A 4 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
Apoderado Mancomunado
- Arguelles Armada Alvaro Yosemite
- Fiksman Jewrescky Leon Fernando
- Garcia Navarro Javier
- Gonzalez Ruiz-jarabo Jesus
- Marsden Noel Gerald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30464 , F 213, S 8, H M 548227, I/A 12 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
Empresa: BRIGHTSTAR VENTURES SPAIN SL
Apoderado
- Arguelles Armada Alvaro Yosemite
- Fiksman Jewrescky Leon Fernando
- Garcia Navarro Javier
- Gonzalez Ruiz-jarabo Jesus
- Marsden Noel Gerald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32959 , F 20, S 8, H M 548229, I/A 12 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
Empresa: GLOBAL RYLCO SL
Administrador Unico
- Fiksman Jewrescky Leon Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32603 , F 37, S 8, H M 586828, I/A 3 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-28
Empresa: GLOBAL RYLCO SL
Nuevo Socio Único
- Fiksman Jewrescky Leon Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32603 , F 37, S 8, H M 586828, I/A 3 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-28
Empresa: BRIGHTSTAR VENTURES SPAIN SL
Consejero Delegado
- Fiksman Jewrescky Leon Fernando
Consejero
- Fiksman Jewrescky Leon Fernando
- Marsden Noel Gerald
- Singer Michael David Eugene
Presidente
- Fiksman Jewrescky Leon Fernando
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32959 , F 19, S 8, H M 548229, I/A 10 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-28
Consejero Delegado
- Fiksman Jewrescky Leon Fernando
Consejero
- Fiksman Jewrescky Leon Fernando
- Marsden Noel Gerald
- Singer Michael David Eugene
Presidente
- Fiksman Jewrescky Leon Fernando
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30464 , F 212, S 8, H M 548227, I/A 9 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-28
Empresa: JRJ 24 SL
Socio Único
- Fiksman Jewrescky Leon Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33375 , F 38, S 8, H M 600776, I/A 1 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-28
Empresa: BRIGHTSTAR VENTURES SPAIN SL
Apoderado
- Arguelles Armada Alvaro Yosemite
- Fiksman Jewrescky Leon Fernando
- Garcia Navarro Javier
- Gonzalez Ruiz-jarabo Jesus
- Marsden Noel Gerald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32959 , F 17, S 8, H M 548229, I/A 8 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Empresa: BRIGHTSTAR VENTURES SPAIN SL
Apoderado
- Arguelles Armada Alvaro Yosemite
- Carpenter Geoffrey Lyle
- Fiksman Jewrescky Leon Fernando
- Garcia Navarro Javier
- Gonzalez Ruiz-jarabo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32959 , F 17, S 8, H M 548229, I/A 8 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
VER MAS ACTOS
Información de FIKSMAN JEWRESCKY LEON FERNANDO
Mostramos los datos de FIKSMAN JEWRESCKY LEON FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIKSMAN JEWRESCKY LEON FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos