FIGUEROLA PERICAS JOAN PAU
Informe ejecutivo de FIGUEROLA PERICAS JOAN PAU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FIGUEROLA PERICAS JOAN PAU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COERTZE & CLACHER PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 02/09/2024 | |
CANDELA MALLORCA SL | Administrador Solidario | 11/09/2023 | |
PROMOCIONS TOMIR 1103 SL | Administrador Solidario | 14/04/2023 | |
CUTTING EDGE SURGICAL ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 08/06/2017 |
VINCULACIONES DE FIGUEROLA PERICAS JOAN PAU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIGUEROLA PERICAS JOAN PAU
Empresa: COERTZE & CLACHER PROPERTIES SL
Apoderado Solidario
- Casasnovas Masoliver Francisco Borja
- Figuerola Pericas Joan Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 90357, I/A 4 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-07
Empresa: CANDELA MALLORCA SL
Administrador Solidario
- Carrio Adrover Miguel Juan
- Figuerola Pericas Joan Pau
- Real Bordoy Pablo
- Real Vicens Bernat
- Real Vicens Gaspar Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3023 , F 15, S 8, H PM 97849, I/A 1 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-07
Empresa: PROMOCIONS TOMIR 1103 SL
Administrador Solidario
- Figuerola Pericas Joan Pau
- Perez Juan Simo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3000 , F 8, S 8, H PM 96575, I/A 1 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-07
Empresa: CUTTING EDGE SURGICAL ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Figuerola Pericas Joan Pau
- Lerycke Cerda Cristina
- Sanchez Fernandez Ester
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45837 , F 222, S 8, H B 500605, I/A 4 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
Información de FIGUEROLA PERICAS JOAN PAU
Mostramos los datos de FIGUEROLA PERICAS JOAN PAU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIGUEROLA PERICAS JOAN PAU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos