FIGUEROLA PEREZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de FIGUEROLA PEREZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FIGUEROLA PEREZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES DE BIENES SANTA BARBARA SL | Administrador Mancomunado | 13/12/2013 | |
PROMOCIONES VALDICIO SL | Administrador Mancomunado | 05/12/2013 | |
INVERSIONES INMOBILIARIAS SANTA BARBARA SL | Administrador Mancomunado | 05/12/2013 | |
NAVES Y PREFABRICADOS SA | Administrador Mancomunado | 14/10/2013 |
VINCULACIONES DE FIGUEROLA PEREZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIGUEROLA PEREZ JUAN JOSE
Empresa: NAVES Y PREFABRICADOS SA
Administrador Mancomunado
- Figuerola Perez Juan Jose
- Figuerola Perez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2017, L 930, F 12, S 8, H MA 29136, I/A 9 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-29
Empresa: NAVES Y PREFABRICADOS SA
Administrador Mancomunado
- Figuerola Perez Juan Jose
- Figuerola Perez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2017, L 930, F 11, S 8, H MA 29136, I/A 7 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-29
Administrador Mancomunado
- Figuerola Perez Juan Jose
- Figuerola Perez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2545, L 1458, F 51, S 8, H MA 42167, I/A 7 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-29
Administrador Mancomunado
- Figuerola Perez Juan Jose
- Figuerola Perez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331, L 1244, F 69, S 8, H MA 36427, I/A 6 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-29
Empresa: PROMOCIONES VALDICIO SL
Administrador Mancomunado
- Figuerola Perez Juan Jose
- Figuerola Perez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824, L 737, F 150, S 8, H MA 1278, I/A 9 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-29
Empresa: NAVES Y PREFABRICADOS SA
Administrador Mancomunado
- Figuerola Perez Juan Jose
- Figuerola Perez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2017, L 930, F 11, S 8, H MA 29136, I/A 6 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-29
Información de FIGUEROLA PEREZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de FIGUEROLA PEREZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIGUEROLA PEREZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos