FIGUEROLA CAMPS RAFEL
Informe ejecutivo de FIGUEROLA CAMPS RAFEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FIGUEROLA CAMPS RAFEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB PATI VELA CATALUNYA SL | Administrador Solidario | 06/09/2024 | |
MANDONGUILLA SL | Administrador Unico | 12/01/2018 | |
PATI VELA BARCELONA SL | Administrador Unico | 16/05/2014 |
VINCULACIONES DE FIGUEROLA CAMPS RAFEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIGUEROLA CAMPS RAFEL
Empresa: CLUB PATI VELA CATALUNYA SL
Administrador Solidario
- Figuerola Camps Rafel
- Lorente Navarro Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 621244, I/A 1 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-08
Empresa: MANDONGUILLA SL
Administrador Unico
- Figuerola Camps Rafel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46223 , F 168, S 8, H B 513449, I/A 1 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-08
Empresa: PATI VELA BARCELONA SL
Administrador Unico
- Figuerola Camps Rafel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44320 , F 204, S 8, H B 452698, I/A 1 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-08
Información de FIGUEROLA CAMPS RAFEL
Mostramos los datos de FIGUEROLA CAMPS RAFEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIGUEROLA CAMPS RAFEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos