FIGUEROA SALADO EVA MARIA
Informe ejecutivo de FIGUEROA SALADO EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FIGUEROA SALADO EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KYOWA KIRIN FARMACEUTICA SL | Apoderado Solidario | 07/02/2024 | 21/08/2024 |
KYOWA KIRIN FARMACEUTICA SL | Apoderado | 01/12/2021 | 21/08/2024 |
KKI NEWCO SPAIN SL | Apoderado | 05/05/2023 | 08/04/2024 |
KYOWA KIRIN FARMACEUTICA SL | Apoderado | 19/11/2020 | 01/12/2021 |
KYOWA KIRIN FARMACEUTICA SL | Apoderado | 10/01/2020 | 19/11/2020 |
VINCULACIONES DE FIGUEROA SALADO EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIGUEROA SALADO EVA MARIA
Empresa: KYOWA KIRIN FARMACEUTICA SL
Apoderado Solidario
- Figueroa Salado Eva Maria
Apoderado
- Figueroa Salado Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 339393, I/A 54 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-28
Empresa: KKI NEWCO SPAIN SL
Apoderado
- Figueroa Salado Eva Maria
- Guisset Philippe
- Torrellas Liebana Catalina Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43677 , F 191, S 8, H M 771044, I/A 10 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-28
Empresa: KYOWA KIRIN FARMACEUTICA SL
Apoderado Solidario
- Figueroa Salado Eva Maria
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40954 , F 139, S 8, H M 339393, I/A 52 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Empresa: KKI NEWCO SPAIN SL
Apoderado
- Figueroa Salado Eva Maria
- Guisset Philippe
- Torrellas Liebana Catalina Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43677 , F 187, S 8, H M 771044, I/A 5 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-28
Empresa: KYOWA KIRIN FARMACEUTICA SL
Apoderado
- Aristidou Antrinkos Andrew
- Colomina Nebreda Virginia
- Colomo Palacios Maria Aranzazu
- Figueroa Salado Eva Maria
- King Alan Fernie
- Lopez-huerta Madrigal Eduardo Jose
- Reisinger Roswitha
- Sesmero Padilla Carlos
- Silva Romero Ivan
- Torrellas Liebana Catalina Luz
- Viguera Ester Pablo
- Villarrasa Justicia Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40954 , F 130, S 8, H M 339393, I/A 44 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-28
Empresa: KYOWA KIRIN FARMACEUTICA SL
Apoderado
- Aristidou Antrinkos Andrew
- Camusat Alain
- Camusat Alain
- Camusat Alain
- Camusat Alain
- Camusat Alain
- Camusat Alain
- Camusat Alain
- Colomina Nebreda Virginia
- Colomo Palacios Maria Aranzazu
- Colomo Palacios Maria Aranzazu
- Colomo Palacios Maria Aranzazu
- Colomo Palacios Maria Aranzazu
- Figueroa Salado Eva Maria
- Figueroa Salado Eva Maria
- Figueroa Salado Eva Maria
- Figueroa Salado Eva Maria
- Gracia Blanco Maria Belen
- Gracia Blanco Maria Belen
- Gracia Blanco Maria Belen
- Gracia Blanco Maria Belen
- Guerrero Estebanes Ester
- King Alan Fernie
- Lopez-huerta Madrigal Eduardo Jose
- Lopez-huerta Madrigal Eduardo Jose
- Lopez-huerta Madrigal Eduardo Jose
- Marzoli Andrea
- Marzoli Andrea
- Marzoli Andrea
- Marzoli Andrea
- Reisinger Roswitha
- Reisinger Roswitha
- Reisinger Roswitha
- Reisinger Roswitha
- Reisinger Roswitha
- Reisinger Roswitha
- Reisinger Roswitha
- Silva Romero Ivan
- Silva Romero Ivan
- Silva Romero Ivan
- Silva Romero Ivan
- Villarrasa Justicia Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40954 , F 130, S 8, H M 339393, I/A 44 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-28
Empresa: KYOWA KIRIN FARMACEUTICA SL
Apoderado
- Colomina Nebreda Virginia
- Figueroa Salado Eva Maria
- Marzoli Andrea
- Marzoli Andrea
- Marzoli Andrea
- Marzoli Andrea
- Reisinger Roswitha
- Reisinger Roswitha
- Reisinger Roswitha
- Reisinger Roswitha
- Reisinger Roswitha
- Reisinger Roswitha
- Reisinger Roswitha
- Silva Romero Ivan
- Viguera Ester Pablo
- Viguera Ester Pablo
- Viguera Ester Pablo
- Viguera Ester Pablo
- Villarrasa Justicia Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38004 , F 219, S 8, H M 339393, I/A 42 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Empresa: KYOWA KIRIN FARMACEUTICA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Acevedo Frias Pedro
- Acevedo Frias Pedro
- Acevedo Frias Pedro
- Colomina Nebreda Virginia
- Figueroa Salado Eva Maria
- Jimenez Lopez Antonio Javier
- Jimenez Lopez Antonio Javier
- Jimenez Lopez Antonio Javier
- Jimenez Lopez Antonio Javier
- Maroto Centeno Miguel
- Maroto Centeno Miguel
- Maroto Centeno Miguel
- Villarrasa Justicia Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38004 , F 219, S 8, H M 339393, I/A 42 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Empresa: KYOWA KIRIN FARMACEUTICA SL
Apoderado
- Acevedo Frias Pedro
- Acevedo Frias Pedro
- Acevedo Frias Pedro
- Camusat Alain
- Camusat Alain
- Camusat Alain
- Camusat Alain
- Camusat Alain
- Camusat Alain
- Camusat Alain
- Colomina Nebreda Virginia
- Colomina Nebreda Virginia
- Colomina Nebreda Virginia
- Colomina Nebreda Virginia
- Colomina Nebreda Virginia
- Colomina Nebreda Virginia
- Colomo Palacios Maria Aranzazu
- Colomo Palacios Maria Aranzazu
- Colomo Palacios Maria Aranzazu
- Colomo Palacios Maria Aranzazu
- Figueroa Salado Eva Maria
- Figueroa Salado Eva Maria
- Figueroa Salado Eva Maria
- Figueroa Salado Eva Maria
- Gracia Blanco Maria Belen
- Gracia Blanco Maria Belen
- Gracia Blanco Maria Belen
- Gracia Blanco Maria Belen
- Jimenez Lopez Antonio Javier
- Jimenez Lopez Antonio Javier
- Jimenez Lopez Antonio Javier
- Jimenez Lopez Antonio Javier
- Lopez-huerta Madrigal Eduardo Jose
- Lopez-huerta Madrigal Eduardo Jose
- Lopez-huerta Madrigal Eduardo Jose
- Maroto Centeno Miguel
- Maroto Centeno Miguel
- Maroto Centeno Miguel
- Silva Romero Ivan
- Silva Romero Ivan
- Silva Romero Ivan
- Silva Romero Ivan
- Torrellas Liebana Catalina Luz
- Torrellas Liebana Catalina Luz
- Torrellas Liebana Catalina Luz
- Torrellas Liebana Catalina Luz
- Torrellas Liebana Catalina Luz
- Torrellas Liebana Catalina Luz
- Torrellas Liebana Catalina Luz
- Villarrasa Justicia Norberto
- Villarrasa Justicia Norberto
- Villarrasa Justicia Norberto
- Villarrasa Justicia Norberto
- Villarrasa Justicia Norberto
- Villarrasa Justicia Norberto
- Villarrasa Justicia Norberto
- Villarrasa Justicia Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38004 , F 215, S 8, H M 339393, I/A 38 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-28
Información de FIGUEROA SALADO EVA MARIA
Mostramos los datos de FIGUEROA SALADO EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIGUEROA SALADO EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos