FIGUEROA OTERO PIZARRO EMILIANO
Informe ejecutivo de FIGUEROA OTERO PIZARRO EMILIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE FIGUEROA OTERO PIZARRO EMILIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEVEL UP INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 02/08/2021 | 02/01/2023 |
ALTITUDE HOLDINGS SL | Administrador Solidario | 26/08/2021 | 02/01/2023 |
ADRIKO VENTURES SL | Administrador Solidario | 26/08/2021 | 30/12/2022 |
WESTWOOD MANAGEMENT SL | Apoderado | 21/04/2016 | |
SPOT RIGHTS MANAGEMENT SL | Apoderado | 18/05/2009 | 13/01/2016 |
SONY MUSIC ENTERTAINMENT ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 04/01/2016 | |
SONY MUSIC ENTERTAINMENT ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 04/01/2016 | |
SPOT RIGHTS MANAGEMENT SL | Secretario No Consejero | 19/09/2014 | |
WESTWOOD MANAGEMENT SL | Secretario | 27/05/2014 | |
ODYSSEY MUSIC PUBLISHING SL | Secretario No Consejero | 08/05/2009 | 02/01/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FIGUEROA OTERO PIZARRO EMILIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIGUEROA OTERO PIZARRO EMILIANO
Empresa: LEVEL UP INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Figueroa Otero Pizarro Emiliano
- Valles Baradad Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47943 , F 46, S 8, H B 567030, I/A 2 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-08
Empresa: ALTITUDE HOLDINGS SL
Administrador Solidario
- Figueroa Otero Pizarro Emiliano
- Valles Baradad Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47973 , F 29, S 8, H B 567978, I/A 2 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-08
Empresa: ADRIKO VENTURES SL
Administrador Solidario
- Figueroa Otero Pizarro Emiliano
- Valles Baradad Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47973 , F 20, S 8, H B 567977, I/A 2 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-6-08
Empresa: ALTITUDE HOLDINGS SL
Administrador Solidario
- Figueroa Otero Pizarro Emiliano
- Valles Baradad Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47973 , F 25, S 8, H B 567978, I/A 1 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08
Empresa: ADRIKO VENTURES SL
Administrador Solidario
- Figueroa Otero Pizarro Emiliano
- Valles Baradad Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47973 , F 16, S 8, H B 567977, I/A 1 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08
Empresa: LEVEL UP INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Figueroa Otero Pizarro Emiliano
- Valles Baradad Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47943 , F 42, S 8, H B 567030, I/A 1 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-08
Empresa: TREINTA Y TRES SPOT SL
Apoderado
- Figueroa Otero Pizarro Emiliano
- Hernandez Leiva Juan Antonio
- Martin Alvarez Raul
- Martinez Martin Daniel
- Montero Sanchez Jose Luis
- Segurado Escriba Juan Luis
- Zapata Cañizares Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24883 , F 198, S 8, H M 447959, I/A 15 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-28
Empresa: SONY MUSIC ENTERTAINMENT ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Figueroa Otero Pizarro Emiliano
- Figueroa Otero Pizarro Emiliano
- Figueroa Otero Pizarro Emiliano
- Figueroa Otero Pizarro Emiliano
- Hernandez Leiva Juan Antonio
- Lopez Perez Carlos
- Lopez Perez Carlos
- Martin Alvarez Raul
- Martin Alvarez Raul
- Martin Alvarez Raul
- Martin Alvarez Raul
- Martin Martinez Daniel
- Montero Sanchez Jose Luis
- Segurado Escriba Juan Luis
- Segurado Escriba Juan Luis
- Segurado Escriba Juan Luis
Apoderado Solidario
- Figueroa Otero Pizarro Emiliano
- Lopez Perez Carlos
- Martin Alvarez Raul
- Martinez Martin Daniel
- Montero Sanchez Jose Luis
- Segurado Escriba Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32932 , F 65, S 8, H M 60370, I/A 133 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Empresa: SPOT RIGHTS MANAGEMENT SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Figueroa Otero Pizarro Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26594 , F 211, S 8, H M 461638, I/A 5 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-28
Empresa: TREINTA Y TRES SPOT SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Figueroa Otero Pizarro Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24883 , F 197, S 8, H M 447959, I/A 12 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-28
VER MAS ACTOS
Información de FIGUEROA OTERO PIZARRO EMILIANO
Mostramos los datos de FIGUEROA OTERO PIZARRO EMILIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIGUEROA OTERO PIZARRO EMILIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos