FIGUEROA MIJON JOSE MARIA
Informe ejecutivo de FIGUEROA MIJON JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FIGUEROA MIJON JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO FIGUEROA MIJON SL | Consejero | 15/06/2023 | |
GRUPO FIGUEROA MIJON SL | Consejero Delegado Solidario | 15/06/2023 | |
FIGUERIAL INVERSIONES SL | Secretario | 16/06/2017 | |
FIGUERIAL INVERSIONES SL | Consejero | 16/06/2017 | |
FIGUERIAL INVERSIONES SL | Apoderado | 16/06/2017 | |
GRUPO FIGUEROA MIJON SL | Apoderado | 18/11/2015 | |
ESTACION DE SERVICIO MONTE REAL SL | Apoderado | 26/05/2014 | |
ALTAGRA SL | Apoderado | 26/05/2014 | |
ALTAGRA SL | Apoderado | 20/12/2013 | |
ESTACION DE SERVICIO MONTE REAL SL | Apoderado | 20/12/2013 |
VINCULACIONES DE FIGUEROA MIJON JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIGUEROA MIJON JOSE MARIA
Empresa: GRUPO FIGUEROA MIJON SL
Consejero Delegado Solidario
- Figueroa Mijon Jose Maria
- Figueroa Mijon Paulino
Consejero
- Figueroa Mijon Hugo Alberto
- Figueroa Mijon Jose Maria
- Figueroa Mijon Luz Marina
- Figueroa Mijon Paulino
- Figueroa Rial Paulino
- Mijon Vazquez Lilia Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049, L 4049, F 83, S 8, H PO 58662, I/A 4 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-36
Empresa: FIGUERIAL INVERSIONES SL
Apoderado
- Figueroa Mijon Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4199, L 4199, F 97, S 8, H PO 62123, I/A 2 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-36
Empresa: FIGUERIAL INVERSIONES SL
Consejero
- Figueroa Mijon Hugo Alberto
- Figueroa Mijon Jose Maria
- Figueroa Rial Paulino
Presidente
Secretario
- Figueroa Mijon Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4199, L 4199, F 95, S 8, H PO 62123, I/A 1 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-36
Empresa: GRUPO FIGUEROA MIJON SL
Apoderado
- Figueroa Mijon Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4049, L 4049, F 83, S 8, H PO 58662, I/A 2 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-36
Empresa: NITRAM433 SL
Administrador Unico
- Figueroa Mijon Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087, L 3087, F 151, S 8, H PO 37629, I/A 3 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-36
Empresa: ALTAGRA SL
Apoderado
- Figueroa Mijon Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1469, L 1469, F 156, S 8, H PO 12127, I/A 10 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-36
Empresa: ESTACION DE SERVICIO MONTE REAL SL
Apoderado
- Figueroa Mijon Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044, L 1044, F 219, S 8, H PO 3986, I/A 9 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-36
Empresa: ESTACION DE SERVICIO MONTE REAL SL
Apoderado
- Figueroa Mijon Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044, L 1044, F 219, S 8, H PO 3986, I/A 8 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-36
Empresa: ALTAGRA SL
Apoderado
- Figueroa Mijon Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1469, L 1469, F 156, S 8, H PO 12127, I/A 9 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-36
Información de FIGUEROA MIJON JOSE MARIA
Mostramos los datos de FIGUEROA MIJON JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIGUEROA MIJON JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos