FIGUEROA MATO ANTONIO
Informe ejecutivo de FIGUEROA MATO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE FIGUEROA MATO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COFCO INTERNATIONAL RESOURCES ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 08/08/2023 | |
COFCO INTERNATIONAL RESOURCES ESPAÑA SL | Apoderado | 27/06/2023 |
VINCULACIONES DE FIGUEROA MATO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIGUEROA MATO ANTONIO
Apoderado Solidario
- Figueroa Mato Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44777 , F 151, S 8, H M 358553, I/A 74 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Empresa: EXPORT TRADING GROUP COMMODITIES SL
Apoderado Mancomunado
- Figueroa Mato Antonio
- Peinado Guerra Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41410 , F 57, S 8, H M 733923, I/A 7 (05/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Apoderado
- Figueroa Mato Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44777 , F 150, S 8, H M 358553, I/A 72 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-28
Empresa: EXPORT TRADING GROUP COMMODITIES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41410 , F 53, S 8, H M 733923, I/A 3 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Empresa: IGUANA ECUADOR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35199 , F 175, S 8, H M 484748, I/A 15 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-28
Empresa: MAPACHE ARGENTINA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33329 , F 136, S 8, H M 484750, I/A 15 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-28
Empresa: ANGLO HOLANDESA DE GRANOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35573 , F 214, S 8, H M 80443, I/A 39 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Empresa: GACELA AFRICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33394 , F 181, S 8, H M 484749, I/A 15 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Empresa: KIVIT HOLANDA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32972 , F 211, S 8, H M 482405, I/A 16 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Empresa: BAROMA-2003 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18589 , F 217, S 8, H M 323269, I/A 20 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
VER MAS ACTOS
Información de FIGUEROA MATO ANTONIO
Mostramos los datos de FIGUEROA MATO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIGUEROA MATO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos