FIGUEROA GRIFFITH MIGUEL
Informe ejecutivo de FIGUEROA GRIFFITH MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FIGUEROA GRIFFITH MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUGEE WORLDWIDE SL | Administrador Unico | 15/11/2022 | |
RECICLADORA DE METALES LATINOAMERICANA SL | Administrador Unico | 15/06/2010 | |
PASCUALETE SA | Consejero | 25/05/2010 |
VINCULACIONES DE FIGUEROA GRIFFITH MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIGUEROA GRIFFITH MIGUEL
Empresa: FUGEE WORLDWIDE SL
Administrador Unico
- Figueroa Griffith Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17013 , F 91, S 8, H M 291136, I/A 8 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
Empresa: FUGEE WORLDWIDE SL
Administrador Unico
- Figueroa Griffith Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17013 , F 90, S 8, H M 291136, I/A 7 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Administrador Unico
- Figueroa Griffith Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27720 , F 60, S 8, H M 499560, I/A 1 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-28
Empresa: PASCUALETE SA
Administrador Unico
Consejero
- Figueroa Griffith Luis
- Figueroa Griffith Miguel
- Griffith Dexter Maria Aline
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5315 , F 208, S 8, H M 87106, I/A 14 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-28
Empresa: PASCUALETE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5315 , F 208, S 8, H M 87106, I/A 14 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-28
Información de FIGUEROA GRIFFITH MIGUEL
Mostramos los datos de FIGUEROA GRIFFITH MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIGUEROA GRIFFITH MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos