FIGUERAS MOYA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de FIGUERAS MOYA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FIGUERAS MOYA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL COLMADO DE CHEMA SL | Administrador Unico | 16/10/2020 | |
DRINKS & SPIRITS SL | Apoderado | 29/12/2015 |
VINCULACIONES DE FIGUERAS MOYA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIGUERAS MOYA JOSE MARIA
Empresa: EL COLMADO DE CHEMA SL
Administrador Unico
- Figueras Moya Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32037 , F 35, S 8, H M 576507, I/A 4 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Empresa: EL COLMADO DE CHEMA SL
Administrador Unico
- Figueras Moya Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32037 , F 34, S 8, H M 576507, I/A 3 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-28
Empresa: DRINKS & SPIRITS SL
Apoderado
- Figueras Moya Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28474 , F 188, S 8, H M 512677, I/A 2 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
Empresa: EL COLMADO DE CHEMA SL
Administrador Unico
- Figueras Moya Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32037 , F 34, S 8, H M 576507, I/A 2 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Empresa: EL COLMADO DE CHEMA SL
Administrador Solidario
- Figueras Moya Jose Maria
- Movellan Perez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32037 , F 34, S 8, H M 576507, I/A 2 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-28
Empresa: EL COLMADO DE CHEMA SL
Administrador Solidario
- Figueras Moya Jose Maria
- Movellan Perez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32037 , F 33, S 8, H M 576507, I/A 1 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-28
Información de FIGUERAS MOYA JOSE MARIA
Mostramos los datos de FIGUERAS MOYA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIGUERAS MOYA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos