FIGUERAS HUERTA ANTONIO
Informe ejecutivo de FIGUERAS HUERTA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FIGUERAS HUERTA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDICE IBEROAMERICANO DE INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO AIE | Consejero | 04/10/2012 | 04/07/2013 |
SA XESTION CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DE GALICIA | Vicepresidente | 25/04/2012 | 15/02/2013 |
SA XESTION CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DE GALICIA | Consejero | 25/04/2012 | 15/02/2013 |
VINCULACIONES DE FIGUERAS HUERTA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIGUERAS HUERTA ANTONIO
Consejero
- Figueras Huerta Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29178 , F 93, S 8, H M 525293, I/A 5 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Consejero
- Abalde Alonso Julio
- Alvarez Alonso Antonio
- Cabaleiro Duran Alfonso
- Capilla Pueyo Ricardo
- Diez De Castro Jose Alberto
- Fernandez Dabouza Manuel-mauro
- Figueras Huerta Antonio
- Gonzalez Garcia Francisco
- Iglesias Rey Patricia
- Longo Gonzalez Maria Asuncion
- Morgade Saavedra Pilar
- Pardo De Guevara Valdes Eduardo Jose
- Pereira Alvarez Maria Del Mar
- Rozas Toribio Maria Yolanda
- Verea Fraiz Borja
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Figueras Huerta Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 185, S 8, H SC 7523, I/A 34 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-15
Consejero
- Figueras Huerta Antonio
- Lora Tamayo D'ocon Emilio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29178 , F 93, S 8, H M 525293, I/A 4 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-28
Consejero
- Abalde Alonso Julio
- Figueras Huerta Antonio
- Pardo De Guevara Valdes Eduardo Jose
- Verea Fraiz Borja
Vicepresidente
- Figueras Huerta Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 184, S 8, H SC 7523, I/A 32 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-15
Información de FIGUERAS HUERTA ANTONIO
Mostramos los datos de FIGUERAS HUERTA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIGUERAS HUERTA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos