FIGUERAS GIRO JOSE
Informe ejecutivo de FIGUERAS GIRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FIGUERAS GIRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLE & HERNANDEZ CONSULTORS DE COMUNICACIO SL | Apoderado Solidario | 14/07/2021 |
VINCULACIONES DE FIGUERAS GIRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIGUERAS GIRO JOSE
Administrador Mancomunado
- Figueras Giro Jose
- Sole Escarre Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39069 , F 38, S 8, H B 337017, I/A 8 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-08
Empresa: EURO FAST BCN 2019 SL
Apoderado Solidario
- Figueras Giro Jose
- Sole Escarre Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46967 , F 77, S 8, H B 536690, I/A 9 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-08
Empresa: EURO FAST BCN 2019 SL
Administrador Mancomunado
- Figueras Giro Jose
- Sole Escarre Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46967 , F 77, S 8, H B 536690, I/A 8 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-08
Empresa: EURO FAST BCN 2019 SL
Apoderado Solidario
- Figueras Giro Jose
- Sole Escarre Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46967 , F 76, S 8, H B 536690, I/A 6 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-08
Apoderado Solidario
- Figueras Giro Jose
- Sole Escarre Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39069 , F 38, S 8, H B 337017, I/A 6 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-08
Administrador Mancomunado
- Figueras Giro Jose
- Sole Escarre Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39069 , F 37, S 8, H B 337017, I/A 5 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
Información de FIGUERAS GIRO JOSE
Mostramos los datos de FIGUERAS GIRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIGUERAS GIRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos