FIGUERA VIDAL ARCADIO RAMON
Informe ejecutivo de FIGUERA VIDAL ARCADIO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FIGUERA VIDAL ARCADIO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPRAYER SA | Administrador Unico | 26/06/2024 |
VINCULACIONES DE FIGUERA VIDAL ARCADIO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIGUERA VIDAL ARCADIO RAMON
Empresa: SPRAYER SA
Administrador Unico
- Figuera Vidal Arcadio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 2205, I/A 16 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-25
Empresa: SPRAYER SA
Administrador Unico
- Figuera Vidal Arcadio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 2205, I/A 14 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-25
Empresa: SPRAYER SA
Administrador Solidario
- Figuera Serra Arcadio
- Figuera Vidal Arcadio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 2205, I/A 14 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-25
Empresa: SPRAYER SA
Administrador Solidario
- Figuera Serra Arcadio
- Figuera Vidal Arcadio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 89, S 8, H L 2205, I/A 11 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-25
Empresa: SPRAYER SA
Administrador Solidario
- Figuera Serra Arcadio
- Figuera Vidal Arcadio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 119 , F 89, S 8, H L 2205, I/A 10 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-240-25
Información de FIGUERA VIDAL ARCADIO RAMON
Mostramos los datos de FIGUERA VIDAL ARCADIO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIGUERA VIDAL ARCADIO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos