FIGUERA MEDINA ALFREDO HORACIO
Informe ejecutivo de FIGUERA MEDINA ALFREDO HORACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE FIGUERA MEDINA ALFREDO HORACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VISTAS EL CHARCO SL | Administrador Mancomunado | 21/05/2021 | |
AYFI INVESTMENT SL | Apoderado | 22/01/2021 | |
AYFI INVESTMENT SL | Administrador Unico | 22/01/2021 | |
VM CANARIAS SL | Administrador Mancomunado | 29/08/2014 | |
GRUCANDESA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 15/07/2013 | |
PURO Y TABACO SL | Apoderado Mancomunado | 02/12/2010 | |
CANARIAN BUSINESS COMPANY SL | Apoderado Mancomunado | 02/12/2010 | |
ALWAGI INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 14/05/2010 | |
PURO Y TABACO SL | Administrador Mancomunado | 14/01/2009 |
VINCULACIONES DE FIGUERA MEDINA ALFREDO HORACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIGUERA MEDINA ALFREDO HORACIO
Empresa: FIGDIC SL
Administrador Unico
- Figuera Medina Alfredo Horacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 190, S 8, H IL 5671, I/A 3 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-35
Empresa: SELOTAB SL
Administrador Mancomunado
- Figuera Medina Alfredo Horacio
- Martin Duarte Manuel Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 73, S 8, H IL 11144, I/A 3 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-35
Empresa: VEGA CANARIA SL
Administrador Mancomunado
- Figuera Medina Alfredo Horacio
- Santos Valido Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3748 , F 36, S 8, H TF 66581, I/A 2 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-38
Empresa: MIART CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Figuera Medina Alfredo Horacio
- Martin Duarte Manuel Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3748 , F 10, S 8, H TF 66571, I/A 2 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-38
Empresa: VISTAS EL CHARCO SL
Administrador Mancomunado
- Cabrera Diaz Oscar Octavio
- Campon Montero Jeronimo
- Cerban Atan Manuel Carlos
- Figuera Medina Alfredo Horacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 511 , F 16, S 8, H IL 12638, I/A 3 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-35
Empresa: AYFI INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Figuera Medina Alfredo Horacio
Apoderado
- Figuera Medina Alfredo Horacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 74, S 8, H IL 12768, I/A 1 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-35
Empresa: AYFI INVESTMENT SL
Apoderado
- Figuera Medina Alfredo Horacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 74, S 8, H IL 12768, I/A 1 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-35
Empresa: GESTABAC CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Bello Campos Jose Luis
- Figuera Medina Alfredo Horacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3233 , F 19, S 8, H TF 50251, I/A 5 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Empresa: SELOTAB SL
Administrador Mancomunado
- Figuera Medina Alfredo Horacio
- Santos Valido Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 71, S 8, H IL 11144, I/A 1 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-35
Empresa: HORMICENTRO LANZAROTE SL
Administrador Mancomunado
- Figuera Medina Alfredo Horacio
- Hernandez Ramon Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 193, S 8, H IL 10834, I/A 4 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-35
VER MAS ACTOS
Información de FIGUERA MEDINA ALFREDO HORACIO
Mostramos los datos de FIGUERA MEDINA ALFREDO HORACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIGUERA MEDINA ALFREDO HORACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos