FIGUEIRAS BASTOS JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de FIGUEIRAS BASTOS JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FIGUEIRAS BASTOS JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JF MANTENIMIENTOS MECANICOS SL | Administrador Unico | 08/03/2012 | 26/02/2024 |
JF MANTENIMIENTOS MECANICOS SL | Administrador Mancomunado | 03/06/2011 | 08/03/2012 |
COTRAGUA SL | Apoderado Solidario | 19/04/2011 |
VINCULACIONES DE FIGUEIRAS BASTOS JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIGUEIRAS BASTOS JOSE MANUEL
Empresa: JF MANTENIMIENTOS MECANICOS SL
Administrador Unico
- Figueiras Bastos Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713, L 3713, F 191, S 8, H PO 51386, I/A 3 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-36
Empresa: JF MANTENIMIENTOS MECANICOS SL
Administrador Unico
- Figueiras Bastos Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713, L 3713, F 191, S 8, H PO 51386, I/A 2 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-36
Empresa: JF MANTENIMIENTOS MECANICOS SL
Administrador Mancomunado
- Avila Fernandez Gabriel Jacobo
- Figueiras Bastos Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713, L 3713, F 191, S 8, H PO 51386, I/A 2 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-36
Empresa: JF MANTENIMIENTOS MECANICOS SL
Administrador Mancomunado
- Avila Fernandez Gabriel Jacobo
- Figueiras Bastos Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713, L 3713, F 190, S 8, H PO 51386, I/A 1 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-36
Empresa: COTRAGUA SL
Apoderado Solidario
- Figueiras Bastos Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1180, L 1180, F 127, S 8, H PO 5922, I/A 12 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-36
Información de FIGUEIRAS BASTOS JOSE MANUEL
Mostramos los datos de FIGUEIRAS BASTOS JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIGUEIRAS BASTOS JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos