FIERRO PEREZ CARLOS ENRIQUE
Informe ejecutivo de FIERRO PEREZ CARLOS ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FIERRO PEREZ CARLOS ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA CAN SL | Socio Unico | 30/01/2019 | |
CLINICA CAN SL | Administrador Unico | 30/01/2019 |
VINCULACIONES DE FIERRO PEREZ CARLOS ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIERRO PEREZ CARLOS ENRIQUE
Empresa: FIEHISA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fierro Perez Augusto Cesar
- Fierro Perez Carlos Enrique
- Fierro Perez Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058 , F 39, S 8, H GC 7638, I/A 10 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-35
Empresa: CLINICA CAN SL
Administrador Unico
- Fierro Perez Carlos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2209 , F 149, S 8, H GC 55098, I/A 1 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-35
Empresa: CLINICA CAN SL
Socio Único
- Fierro Perez Carlos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2209 , F 149, S 8, H GC 55098, I/A 1 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-35
Empresa: FIEHISA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058 , F 39, S 8, H GC 7638, I/A 9 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-35
Empresa: FIEHISA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fierro Alvarez Augusto
- Fierro Perez Carlos Enrique
- Fierro Perez Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058 , F 39, S 8, H GC 7638, I/A 8 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-35
Información de FIERRO PEREZ CARLOS ENRIQUE
Mostramos los datos de FIERRO PEREZ CARLOS ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIERRO PEREZ CARLOS ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos