FIERRO MASSANA MARIA
Informe ejecutivo de FIERRO MASSANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE FIERRO MASSANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IKON WE TRUST SL | Administrador Solidario | 11/07/2023 |
VINCULACIONES DE FIERRO MASSANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIERRO MASSANA MARIA
Empresa: IKON WE TRUST SL
Administrador Solidario
- Casado Garcia Pilar
- Fierro Massana Maria
- Tintore Soplon Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48872 , F 95, S 8, H B 599262, I/A 1 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-08
Empresa: HOUSFY REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
- Fierro Massana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48384 , F 22, S 8, H B 502233, I/A 21 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Empresa: HOMY CAPITAL SL
Apoderado Solidario
- Fierro Massana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47840 , F 175, S 8, H B 563872, I/A 6 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-08
Empresa: HIBO TECH SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Fierro Massana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47074 , F 178, S 8, H B 540254, I/A 8 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-08
Empresa: HOMY CAPITAL SL
Apoderado Solidario
- Fierro Massana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47840 , F 174, S 8, H B 563872, I/A 5 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-08
Empresa: HOUSFY REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
- Fierro Massana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46781 , F 67, S 8, H B 502233, I/A 13 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-08
Empresa: HIBO TECH SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Fierro Massana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47074 , F 177, S 8, H B 540254, I/A 7 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-08
Empresa: VILYNX SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Fierro Massana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42874 , F 204, S 8, H B 417089, I/A 10 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-08
Empresa: BROADCOM NETWORKS SPAIN SL
Apoderado
- Fierro Massana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42659 , F 7, S 8, H B 324605, I/A 20 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-08
Empresa: BROADCOM NETWORKS SPAIN SL
Apoderado
- Fierro Massana Maria
- Simon Alan Mader
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42659 , F 5, S 8, H B 324605, I/A 16 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-08
VER MAS ACTOS
Información de FIERRO MASSANA MARIA
Mostramos los datos de FIERRO MASSANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIERRO MASSANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos