FIDEL CIUDAD CRUZ
Informe ejecutivo de FIDEL CIUDAD CRUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FIDEL CIUDAD CRUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL PORVENIR FERRETERIA Y ELECTRODOMESTICOS SL | Apoderado | 04/09/2020 |
VINCULACIONES DE FIDEL CIUDAD CRUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIDEL CIUDAD CRUZ
Empresa: HIJOS DE JUAN CIUDAD SL
Consejero Delegado Solidario
- Cristobal Ciudad Cruz
- Fidel Ciudad Cruz
Consejero
- Cristobal Ciudad Cruz
- Esperanza Gea Martinez
- Fidel Ciudad Cruz
- Maria Vigueras Martinez
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Fidel Ciudad Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 213, S 8, H MU 3935, I/A 3 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-30
Apoderado
- Fidel Ciudad Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 96, S 8, H MU 87720, I/A 4 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-30
Administrador Unico
- Fidel Ciudad Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 96, S 8, H MU 87720, I/A 3 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-30
Administrador Unico
- Fidel Ciudad Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 96, S 8, H MU 87720, I/A 2 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-30
Administrador Solidario
- Esperanza De Gea Martinez
- Fidel Ciudad Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 96, S 8, H MU 87720, I/A 2 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-30
Administrador Solidario
- Esperanza De Gea Martinez
- Fidel Ciudad Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3066 , F 94, S 8, H MU 87720, I/A 1 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-30
Información de FIDEL CIUDAD CRUZ
Mostramos los datos de FIDEL CIUDAD CRUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIDEL CIUDAD CRUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos