FIDALGO OSES JOSE RAMON
Informe ejecutivo de FIDALGO OSES JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FIDALGO OSES JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROFIBA SL | Administrador Mancomunado | 06/03/2023 | |
PROMOCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS F Y B SL | Administrador Mancomunado | 27/02/2023 | |
CONSTRUCCIONES F Y B SA | Administrador Mancomunado | 05/02/2021 |
VINCULACIONES DE FIDALGO OSES JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIDALGO OSES JOSE RAMON
Empresa: PROFIBA SL
Administrador Mancomunado
- Bazan Toro Francisco Javier
- Fidalgo Oses Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8978 , F 181, S 8, H M 144449, I/A 7 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
Empresa: PROFIBA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bazan Toro Javier
- Fidalgo Oses Jose Ramon
Consejero
- Bazan Toro Javier
- Bazan Toro Jose Ignacio
- Fidalgo Oses Jose Ramon
- Oses Reguera Encarnacion
Presidente
- Fidalgo Oses Jose Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8978 , F 181, S 8, H M 144449, I/A 7 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
Administrador Mancomunado
- Bazan Toro Francisco Javier
- Fidalgo Oses Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16130 , F 49, S 8, H M 273241, I/A 6 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Bazan Toro Francisco Javier
- Fidalgo Oses Jose Ramon
Consejero
- Bazan Toro Francisco Javier
- Fidalgo Oses Jose Ramon
- Oses Reguera Encarnacion
- Toro Mesa Josefina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16130 , F 49, S 8, H M 273241, I/A 6 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
Empresa: CONSTRUCCIONES F Y B SA
Administrador Mancomunado
- Bazan Toro Francisco Javier
- Fidalgo Oses Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 28, S 8, H GU 94, I/A 21 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-19
Empresa: CONSTRUCCIONES F Y B SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bazan Toro Francisco Javier
- Fidalgo Oses Jose Ramon
Consejero
- Bazan Toro Francisco Javier
- Bazan Toro Jose Ignacio
- Encarnacion Oses Reguera
- Fidalgo Oses Jose Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 28, S 8, H GU 94, I/A 21 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-19
Empresa: CONSTRUCCIONES F Y B SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bazan Toro Francisco Javier
- Fidalgo Oses Jose Ramon
Consejero
- Bazan Toro Francisco Javier
- Bazan Toro Jose Ignacio
- Encarnacion Oses Reguera
- Fidalgo Oses Jose Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 28, S 8, H GU 94, I/A 20 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-19
Empresa: CONSTRUCCIONES F Y B SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bazan Toro Francisco Javier
- Fidalgo Oses Jose Ramon
Consejero
- Bazan Toro Francisco Javier
- Bazan Toro Jose Ignacio
- Encarnacion Oses Reguera
- Fidalgo Oses Jose Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 28, S 8, H GU 94, I/A 20 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-19
Empresa: CONSTRUCCIONES F Y B SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bazan Toro Francisco Javier
- Fidalgo Oses Jose Ramon
Consejero
- Bazan Raya Juan
- Bazan Toro Francisco Javier
- Encarnacion Oses Reguera
- Fidalgo Oses Jose Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 27, S 8, H GU 94, I/A 17 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-19
Empresa: CONSTRUCCIONES F Y B SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Bazan Toro Francisco Javier
- Fidalgo Oses Jose Ramon
Consejero
- Bazan Raya Juan
- Bazan Toro Francisco Javier
- Encarnacion Oses Reguera
- Fidalgo Oses Jose Ramon
- Toro Mesa Josefina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 27, S 8, H GU 94, I/A 17 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-19
Información de FIDALGO OSES JOSE RAMON
Mostramos los datos de FIDALGO OSES JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIDALGO OSES JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos