FIDALGO FERNANDEZ JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de FIDALGO FERNANDEZ JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FIDALGO FERNANDEZ JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL MED SYSTEMS SL | Apoderado | 06/02/2018 | |
INVERSIONES FIMARFERCA SL | Apoderado | 12/03/2014 | |
BERMILLO SOLAR PLANTA 5 SL | Apoderado | 11/03/2014 |
VINCULACIONES DE FIDALGO FERNANDEZ JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIDALGO FERNANDEZ JUAN CARLOS
Empresa: GLOBAL MED SYSTEMS SL
Apoderado Solidario
- Fidalgo Fernandez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48967 , F 132, S 8, H B 602852, I/A 7 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-08
Empresa: GLOBAL MED SYSTEMS SL
Apoderado
- Fidalgo Fernandez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1326 , F 8, S 8, H LE 25073, I/A 2 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-24
Empresa: DERMALIA SL
Apoderado Mancomunado
- Fidalgo Fernandez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27097 , F 214, S 8, H M 488215, I/A 13 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-28
Empresa: DERMALIA SL
Apoderado Mancomunado
- Fidalgo Fernandez Juan Carlos
- Navarro Rivera Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27097 , F 158, S 8, H M 488215, I/A 9 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-28
Empresa: INVERSIONES FIMARFERCA SL
Apoderado
- Fidalgo Fernandez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 25, S 8, H LE 17128, I/A 5 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-24
Empresa: BERMILLO SOLAR PLANTA 5 SL
Apoderado
- Fidalgo Fernandez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1143 , F 86, S 8, H LE 19082, I/A 6 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-24
Información de FIDALGO FERNANDEZ JUAN CARLOS
Mostramos los datos de FIDALGO FERNANDEZ JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIDALGO FERNANDEZ JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos