FIDALGO DIAZ LUIS
Informe ejecutivo de FIDALGO DIAZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FIDALGO DIAZ LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANALIZACIONES ESPECIALES Y MATERIALES SL | Auditor | 30/04/2024 | |
SUAREZ SORIA SL | Auditor | 29/01/2024 | |
INGENIEROS CONSTRUCCION Y NAVES SL | Auditor | 09/06/2022 | |
DISMED SA | Auditor | 09/06/2022 | |
FIDALGO CONSULTORES SLP | Soc.Prof. | 01/06/2022 | |
FIDALGO CONSULTORES SLP | Administrador Unico | 01/06/2022 | |
TECOR AISLAMIENTOS SL | Administrador Concursal | 15/06/2016 | |
AUDIASTUR ECONOMISTAS Y AUDITORES SLP | Administrador Mancomunado | 18/04/2013 | |
DE LA FUENTE Y FIDALGO CONSULTORES SLP | Consejero Delegado Mancomunado | 21/03/2013 | |
DE LA FUENTE Y FIDALGO CONSULTORES SLP | Consejero | 21/03/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FIDALGO DIAZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIDALGO DIAZ LUIS
Auditor Suplente
Auditor
- Fidalgo Diaz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2975 , F 128, S 8, H AS 3002, I/A 29 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-33
Empresa: SUAREZ SORIA SL
Auditor
- Fidalgo Diaz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2717 , F 200, S 8, H AS 2998, I/A 18 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-33
Empresa: DISMED SA
Auditor Suplente
Auditor
- Fidalgo Diaz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1255 , F 45, S 8, H AS 4044, I/A 18 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-33
Empresa: INGENIEROS CONSTRUCCION Y NAVES SL
Auditor Suplente
Auditor
- Fidalgo Diaz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2231 , F 92, S 8, H AS 12257, I/A 22 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-33
Empresa: FIDALGO CONSULTORES SLP
Administrador Unico
- Fidalgo Diaz Luis
Soc.Prof.
- Fidalgo Diaz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4499 , F 110, S 8, H AS 59453, I/A 1 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-33
Empresa: TECOR AISLAMIENTOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TECOR AISLAMIENTOS SL
Nif:B33964883
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Fidalgo Diaz Luis
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:CARMEN MARQUEZ JIMENEZ
Fecha de Resolución:25/09/2015
Número Procedimiento Concursal:193/2015
Datos Registrales:
Tomo:
3777
Libro:
0
Folio:
150
Hoja:
8-39434
Inscripción:
A
Fecha Inscripción15/06/2016
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3777 , F 150, S 8, H AS 39434, I/A A (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-33
Administrador Mancomunado
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3943 , F 28, S 8, H AS 43235, I/A 2 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-33
Empresa: COSTOYA MOBEL SA
Fase del concurso
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ LINERA PRADO
Fecha de Resolución:10/04/2013
Número Procedimiento Concursal:71/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1526
Libro:
0
Folio:
162
Hoja:
8-8040
Inscripción:
19
Fecha Inscripción17/06/2014
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 162, S 8, H AS 8040, I/A 19 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:NOEMA ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO SL
Nif:B74086521
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Fidalgo Diaz Luis
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL ALVAREZ TURANZAS
Fecha de Resolución:27/12/2011
Número Procedimiento Concursal:323/2011
Datos Registrales:
Tomo:
3164
Libro:
0
Folio:
222
Hoja:
8-29596
Inscripción:
8
Fecha Inscripción10/02/2014
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3164 , F 222, S 8, H AS 29596, I/A 8 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-33
Empresa: COSTOYA MOBEL SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COSTOYA MOBEL SA
Nif:A33100355
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Fidalgo Diaz Luis
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ALVAREZ LINERA PRADO
Fecha de Resolución:10/04/2013
Número Procedimiento Concursal:71/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1526
Libro:
0
Folio:
162
Hoja:
8-8040
Inscripción:
A)
Fecha Inscripción16/05/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1526 , F 162, S 8, H AS 8040, I/A A) (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-33
VER MAS ACTOS
Información de FIDALGO DIAZ LUIS
Mostramos los datos de FIDALGO DIAZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIDALGO DIAZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos