FIALLEGAS ZABALETA JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de FIALLEGAS ZABALETA JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FIALLEGAS ZABALETA JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIALLEGAS ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 20/04/2023 | |
FIALLEGAS ABOGADOS SLP | Administrador Solidario | 20/04/2023 | |
FGR ASESORES Y CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 18/03/2021 | |
ASESORAMIENTO Y GESTION EMPRESARIAL LANTIBER SL | Administrador Unico | 22/09/2017 | |
INGESCANDA SL | Administrador Unico | 10/11/2015 |
VINCULACIONES DE FIALLEGAS ZABALETA JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIALLEGAS ZABALETA JOSE MIGUEL
Empresa: FIALLEGAS ABOGADOS SLP
Administrador Solidario
- Fiallegas Cortes Adrian
- Fiallegas Cortes Alejandra
- Fiallegas Zabaleta Jose Miguel
Soc.Prof.
- Fiallegas Cortes Adrian
- Fiallegas Cortes Alejandra
- Fiallegas Zabaleta Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 57, S 8, H SS 45875, I/A 1 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-20
Empresa: FGR ASESORES Y CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Fiallegas Cortes Adrian
- Fiallegas Zabaleta Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 135, S 8, H SS 39495, I/A 3 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-20
Empresa: FGR ASESORES Y CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Fiallegas Zabaleta Jose Miguel
- Roa Bedia Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 135, S 8, H SS 39495, I/A 2 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-20
Empresa: NEMEN LEGAL & CONSULTORIA SL
Liquidador
- Fiallegas Zabaleta Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 70, S 8, H SS 34716, I/A 2 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-20
Empresa: NEMEN LEGAL & CONSULTORIA SL
Administrador Unico
- Fiallegas Zabaleta Jose Miguel
Liquidador
- Fiallegas Zabaleta Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 70, S 8, H SS 34716, I/A 2 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-20
Empresa: SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR SAD
Consejero
- Arrizabalaga Aguirreazaldegui Jose Maria
- Fiallegas Zabaleta Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2867 , F 65, S 8, H SS 3688, I/A 28 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-20
Empresa: SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR SAD
Consejero
- Araquistain Ariznabarreta Virginia
- Arrizabalaga Aguirreazaldegui Jose Maria
- Barriuso Astigarraga Leire
- Fernandez Taboada Jose Antonio
- Fiallegas Zabaleta Jose Miguel
- Gorostiza Telleria Amaia
- Gurrutxaga Rivero Javier
- Lahidalga Gonzalez Agustin
- Martinena Mallagaray Anton
- Martinez Urizar Alexander
- Sarrionaindia Echandi Javier
- Ulazia Garetxana Jon Ander
- Unamuno Areitioaurtena Joseba Koldobika
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 88, S 8, H SS 3688, I/A 22 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-20
Empresa: SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR SAD
Consejero
- Albistegui Zamakola German
- Aristondo Bustinduy Ricardo
- Arrizabalaga Aguirreazaldegui Jose Maria
- Fernandez Taboada Jose Antonio
- Fiallegas Zabaleta Jose Miguel
- Gorostiza Telleria Amaia
- Lahidalga Gonzalez Agustin
- Larrañaga Mandiola Mikel
- Rocandio Echeverria Jose Eloy
- Sarrionaindia Echandi Javier
- Ulazia Garetxana Jon Ander
- Unamuno Areitioaurtena Joseba Koldobika
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 88, S 8, H SS 3688, I/A 22 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-20
Administrador Unico
- Fiallegas Zabaleta Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 123, S 8, H SS 16801, I/A 6 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-20
Administrador Solidario
- Fiallegas Cortes Adrian
- Fiallegas Zabaleta Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 123, S 8, H SS 16801, I/A 6 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-20
VER MAS ACTOS
Información de FIALLEGAS ZABALETA JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de FIALLEGAS ZABALETA JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIALLEGAS ZABALETA JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos