FERRUSOLA MUÑOZ BALDOMERO
Informe ejecutivo de FERRUSOLA MUÑOZ BALDOMERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRUSOLA MUÑOZ BALDOMERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREBA FORMACION SL | Administrador Unico | 31/01/2023 | |
CREBA FORMACION SL | Socio Unico | 31/01/2023 | |
VEGAMAR SERVICIO ONLINE SL | Administrador Unico | 10/07/2018 |
VINCULACIONES DE FERRUSOLA MUÑOZ BALDOMERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRUSOLA MUÑOZ BALDOMERO
Empresa: CREBA FORMACION SL
Administrador Unico
- Ferrusola Muñoz Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 211, S 8, H SC 48632, I/A 12 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-15
Empresa: CREBA FORMACION SL
Administrador Mancomunado
- Brea Fraga Severino
- Ferrusola Muñoz Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 211, S 8, H SC 48632, I/A 12 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-15
Empresa: CREBA FORMACION SL
Socio Único
- Ferrusola Muñoz Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 211, S 8, H SC 48632, I/A 12 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-15
Empresa: CREBA FORMACION SL
Administrador Mancomunado
- Brea Fraga Severino
- Ferrusola Muñoz Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 211, S 8, H SC 48632, I/A 11 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-15
Empresa: SALUD DENTAL FAMILY SL
Administrador Unico
- Ferrusola Muñoz Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6708 , F 90, S 8, H SE121670, I/A 2 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-41
Empresa: SALUD DENTAL FAMILY SL
Administrador Unico
- Ferrusola Muñoz Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6708 , F 90, S 8, H SE121670, I/A 1 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-41
Empresa: VEGAMAR SERVICIO ONLINE SL
Administrador Unico
- Ferrusola Muñoz Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6577 , F 27, S 8, H SE118446, I/A 1 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-41
Información de FERRUSOLA MUÑOZ BALDOMERO
Mostramos los datos de FERRUSOLA MUÑOZ BALDOMERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRUSOLA MUÑOZ BALDOMERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos