FERRON GARCIA RICARDO
Informe ejecutivo de FERRON GARCIA RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRON GARCIA RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMOVILES RIKICARS SL | Administrador Unico | 27/10/2023 |
VINCULACIONES DE FERRON GARCIA RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRON GARCIA RICARDO
Empresa: AUTOMOVILES RIKICARS SL
Administrador Unico
- Ferron Garcia Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42284 , F 161, S 8, H B 406750, I/A 7 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Empresa: AUTOMOVILES RIKICARS SL
Administrador Solidario
- Farnes Torras Juan
- Ferron Garcia Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42284 , F 161, S 8, H B 406750, I/A 7 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Empresa: AUTOMOVILES RIKICARS SL
Administrador Solidario
- Farnes Torras Juan
- Ferron Garcia Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42284 , F 160, S 8, H B 406750, I/A 6 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-08
Empresa: AUTOMOVILES RIKICARS SL
Administrador Unico
- Ferron Garcia Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42284 , F 160, S 8, H B 406750, I/A 6 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-08
Empresa: AUTOMOVILES RIKICARS SL
Administrador Unico
- Ferron Garcia Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42284 , F 160, S 8, H B 406750, I/A 5 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: TU AUTOCARAVANA DE OCASION SL
Liquidador
- Blanco Biebert.Jose
- Ferron Garcia Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45716 , F 123, S 8, H B 496736, I/A 2 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-08
Empresa: TU AUTOCARAVANA DE OCASION SL
Administrador Solidario
- Blanco Biebert.Jose
- Ferron Garcia Ricardo
Liquidador
- Blanco Biebert.Jose
- Ferron Garcia Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45716 , F 123, S 8, H B 496736, I/A 2 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-08
Empresa: TU AUTOCARAVANA DE OCASION SL
Administrador Solidario
- Blanco Biebert.Jose
- Ferron Garcia Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45716 , F 122, S 8, H B 496736, I/A 1 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Información de FERRON GARCIA RICARDO
Mostramos los datos de FERRON GARCIA RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRON GARCIA RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos