FERRETE OLIVEROS MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de FERRETE OLIVEROS MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRETE OLIVEROS MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMELION RECURSOS ARTISTICOS SL | Socio Unico | 25/09/2012 | |
IBERUS HISPANIA GOURMET SL | Administrador Unico | 28/12/2010 | |
BRAVO MURILLO 1997 SL | Socio Unico | 07/06/2010 |
VINCULACIONES DE FERRETE OLIVEROS MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRETE OLIVEROS MARIA MERCEDES
Empresa: BRAVO MURILLO 1997 SL
Administrador Unico
- Ferrete Oliveros Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20793 , F 120, S 8, H M 368488, I/A 3 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: ALDAMA REPRESENTACIONES SL
Administrador Unico
- Ferrete Oliveros Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33259 , F 88, S 8, H M 13976, I/A 6 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-28
Empresa: ALDAMA REPRESENTACIONES SL
Administrador Unico
- Ferrete Oliveros Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33259 , F 88, S 8, H M 13976, I/A 5 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Empresa: CAMELION RECURSOS ARTISTICOS SL
Administrador Unico
- Ferrete Oliveros Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13387 , F 60, S 8, H M 217056, I/A 9 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Empresa: CAMELION RECURSOS ARTISTICOS SL
Administrador Unico
- Ferrete Oliveros Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13387 , F 59, S 8, H M 217056, I/A 8 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
Empresa: CAMELION RECURSOS ARTISTICOS SL
Socio Único
- Ferrete Oliveros Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13387 , F 59, S 8, H M 217056, I/A 8 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
Empresa: IBERUS HISPANIA GOURMET SL
Administrador Unico
- Ferrete Oliveros Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28386 , F 41, S 8, H M 511176, I/A 1 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-28
Empresa: BRAVO MURILLO 1997 SL
Administrador Unico
- Ferrete Oliveros Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20793 , F 119, S 8, H M 368488, I/A 2 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-28
Empresa: BRAVO MURILLO 1997 SL
Socio Único
- Ferrete Oliveros Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20793 , F 119, S 8, H M 368488, I/A 2 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-28
Información de FERRETE OLIVEROS MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de FERRETE OLIVEROS MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRETE OLIVEROS MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos