FERRERUELA GASCON JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de FERRERUELA GASCON JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERRERUELA GASCON JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVAS ENERGETICAS ALTERNATIVAS SOLAR SL | Administrador Unico | 03/01/2012 | 03/01/2012 |
INICIATIVAS ENERGETICAS ALTERNATIVAS SOLAR SL | Administrador Solidario | 01/12/2011 | |
IDEAS ESTRATEGICAS DE MARKETING Y COMUNICACION SL | Administrador Solidario | 14/01/2009 | 17/09/2010 |
VINCULACIONES DE FERRERUELA GASCON JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRERUELA GASCON JOSE MIGUEL
Administrador Unico
- Ferreruela Gascon Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8483, L 5773, F 165, S 8, H V 115012, I/A 4 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-46
Administrador Unico
- Ferreruela Gascon Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8483, L 5773, F 165, S 8, H V 115012, I/A 3 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-46
Administrador Solidario
- Ferreruela Gascon Jose Miguel
- Hualda Hernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8483, L 5773, F 165, S 8, H V 115012, I/A 2 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-46
Administrador Solidario
- Ferreruela Gascon Jose Miguel
- Herreros Gonzalez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8989, L 6274, F 34, S 8, H V 132378, I/A 5 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-46
Administrador Solidario
- Ferreruela Gascon Jose Miguel
- Herreros Gonzalez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8989, L 6274, F 32, S 8, H V 132378, I/A 1 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-46
Información de FERRERUELA GASCON JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de FERRERUELA GASCON JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRERUELA GASCON JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos