FERRERO WALDNER BENITA-MARIA
Informe ejecutivo de FERRERO WALDNER BENITA-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERRERO WALDNER BENITA-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALLADIA INTERNATIONAL CONSULTING SL | Administrador Unico | 03/05/2011 |
VINCULACIONES DE FERRERO WALDNER BENITA-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRERO WALDNER BENITA-MARIA
Empresa: SANTANDER CONSUMER FINANCE SA
Cons.NOEjInd
- Ferrero Waldner Benita-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45738 , F 18, S 8, H M 7029, I/A 2218 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: SANTANDER CONSUMER FINANCE SA
Cons.NOEjInd
- Ferrero Waldner Benita-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38662 , F 39, S 8, H M 7029, I/A 2083 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Empresa: NATURGY ENERGY GROUP SA
Consejero Independiente
- Añoveros Trias De Bes Xabier
- Armero Montes Mario
- Ferrero Waldner Benita-maria
- Garmendia Mendizabal Cristina
Cons.Del.Com
Consj.Domini
M.Com.Ej
M.Comit.Aud
MeCoNoRe
PreComNomRe
Pte.C.Ej
Pte.Comit.Au
Representante
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36567 , F 50, S 8, H M 656514, I/A 24 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Empresa: VET LAU SL
Administrador Unico
- Ferrero Waldner Benita-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27673 , F 29, S 8, H M 498693, I/A 2 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-28
Información de FERRERO WALDNER BENITA-MARIA
Mostramos los datos de FERRERO WALDNER BENITA-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRERO WALDNER BENITA-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos