FERRERO PESO MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de FERRERO PESO MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERRERO PESO MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SME MP | Apoderado | 03/07/2020 | |
TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS SME MP | Apoderado | 26/06/2020 | |
LA ALMORAIMA SME | Letrado Asesor | 19/06/2013 | |
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/02/2013 | |
TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA | Apoderado | 26/02/2013 |
VINCULACIONES DE FERRERO PESO MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRERO PESO MARIA DEL MAR
Empresa: LA ALMORAIMA SME
Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Ferrero Peso Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2356 , F 176, S 8, H CA 4272, I/A 100 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-11
Apoderado
- Ferrero Peso Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39357 , F 116, S 8, H M 59813, I/A 979 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-28
Apoderado
- Ferrero Peso Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38063 , F 185, S 8, H M 171, I/A 661 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
Empresa: LA ALMORAIMA SA
Letrado Asesor
- Ferrero Peso Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 214, S 8, H CA 4272, I/A 78 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-11
Empresa: LA ALMORAIMA SA
Vicesecretario No Consejero
- Ferrero Peso Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 214, S 8, H CA 4272, I/A 76 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-11
Empresa: EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferrero Peso Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30584 , F 56, S 8, H M 59813, I/A 772 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-28
Empresa: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA
Apoderado
- Ferrero Peso Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28244 , F 62, S 8, H M 171, I/A 465 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-28
Información de FERRERO PESO MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de FERRERO PESO MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRERO PESO MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos