FERRERO IN GAGGERO ANGELA
Informe ejecutivo de FERRERO IN GAGGERO ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERRERO IN GAGGERO ANGELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALA AZUL SL | Apoderado | 22/07/2019 | |
CANDELORA SL | Administrador Unico | 06/09/2010 | 30/03/2012 |
SES MARGALIDES SL | Liquidador | 12/04/2010 | 23/06/2011 |
CANDELORA SL | Consejero Delegado Solidario | 06/09/2010 | |
CANDELORA SL | Presidente | 06/09/2010 | |
CANDELORA SL | Consejero | 06/09/2010 | |
CALA AZUL SL | Presidente | 23/08/2010 | |
CALA AZUL SL | Consejero | 23/08/2010 | |
SES MARGALIDES SL | Administrador Unico | 12/04/2010 |
VINCULACIONES DE FERRERO IN GAGGERO ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRERO IN GAGGERO ANGELA
Empresa: CALA AZUL SL
Apoderado
- Ferrero In Gaggero Angela
- Ferrero In Gaggero Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 243, L 242, F 156, S 8, H IB 4007, I/A 11 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-07
Empresa: CANDELORA SL
Administrador Unico
- Ferrero In Gaggero Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10, L 10, F 173, S 8, H IB 463, I/A 10 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-07
Empresa: SES MARGALIDES SL
Liquidador
- Ferrero In Gaggero Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7, L 7, F 196, S 8, H IB 319, I/A 8 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-07
Empresa: CANDELORA SL
Administrador Unico
- Ferrero In Gaggero Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10, L 10, F 172, S 8, H IB 463, I/A 6 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-07
Empresa: CANDELORA SL
Consejero Delegado Solidario
- Ferrero In Gaggero Angela
- Gaggero Erica
Consejero
- Ferrero In Gaggero Angela
- Gaggero Diego
- Gaggero Erica
Presidente
- Ferrero In Gaggero Angela
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10, L 10, F 172, S 8, H IB 463, I/A 6 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-07
Empresa: CALA AZUL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ferrero In Gaggero Angela
- Gaggero Diego
- Gaggero Erica
Presidente
- Ferrero In Gaggero Angela
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 84, L 84, F 29, S 8, H IB 4007, I/A 10 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-07
Empresa: SES MARGALIDES SL
Liquidador
- Ferrero In Gaggero Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7, L 7, F 196, S 8, H IB 319, I/A 7 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-07
Empresa: SES MARGALIDES SL
Administrador Unico
- Ferrero In Gaggero Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7, L 7, F 196, S 8, H IB 319, I/A 7 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-07
Información de FERRERO IN GAGGERO ANGELA
Mostramos los datos de FERRERO IN GAGGERO ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRERO IN GAGGERO ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos