FERRERO FORT MANUEL
Informe ejecutivo de FERRERO FORT MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRERO FORT MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMEINON IBERIA SL | Apoderado | 28/04/2017 | |
GEOGESTION DE PALMA SL | Apoderado Solidario | 28/03/2017 | |
AMEINON IBERIA SL | Apoderado | 27/03/2017 |
VINCULACIONES DE FERRERO FORT MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRERO FORT MANUEL
Empresa: AMEINON IBERIA SL
Apoderado
- Ferrero Fort Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19074 , F 7, S 8, H M 199663, I/A 11 (28/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-28
Empresa: GEOGESTION DE PALMA SL
Apoderado Solidario
- Ferrero Fort Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13793 , F 100, S 8, H M 225333, I/A 5 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
Empresa: AMEINON IBERIA SL
Apoderado
- Ferrero Fort Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19074 , F 6, S 8, H M 199663, I/A 10 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-28
Empresa: GEOGESTION DE PALMA SL
Consejero Delegado
- Ferrero Fort Manuel
Consejero
- Ferrero Fort Manuel
- Ferrero Palma Carlos
- Ferrero Palma Inmaculada
- Palma Corona Maria De La Paz
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13793 , F 100, S 8, H M 225333, I/A 4 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-28
Empresa: UNIGEO7 SL
Administrador Solidario
- Ferrero Fort Manuel
- Manzano Ramos Izquierdo Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16087 , F 86, S 8, H M 272440, I/A 4 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28
Empresa: GEOGESTION DE PALMA SL
Consejero Delegado
- Ferrero Fort Manuel
Consejero
- Ferrero Fort Manuel
- Ferrero Palma Carlos
- Ferrero Palma Inmaculada
- Palma Corona Maria De La Paz
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13793 , F 99, S 8, H M 225333, I/A 3 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-28
Información de FERRERO FORT MANUEL
Mostramos los datos de FERRERO FORT MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRERO FORT MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos