FERRERO FIOL FAUSTO
Informe ejecutivo de FERRERO FIOL FAUSTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE FERRERO FIOL FAUSTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISLA DE LA CALMA SL | Apoderado | 09/11/2023 | |
MALLORCA EXPANSION COMERCIAL SL | Apoderado | 11/08/2021 | |
YEGUADA FERRERO SL | Administrador Unico | 14/01/2009 | 06/02/2018 |
HENSBOK SL | Administrador Unico | 06/02/2018 | |
SES AMFORES SL | Apoderado | 21/08/2015 | |
MIRALL DE BINISSALEM SL | Apoderado | 21/12/2009 | |
NAVEGACION Y MAR SL | Apoderado Solidario | 15/12/2009 | |
VENTS D'ES CAULLS SL | Apoderado | 06/11/2009 | |
ES CAULLS NOU SA | Apoderado | 06/11/2009 | |
ES PUIG DES FALCO SA | Apoderado | 06/11/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERRERO FIOL FAUSTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRERO FIOL FAUSTO
Empresa: ISLA DE LA CALMA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ferrero Fiol Fausto
- Palmer Bennasar Antonio
- Palmer Bennasar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2007 , F 176, S 8, H PM 27407, I/A 19 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-07
Empresa: MALLORCA EXPANSION COMERCIAL SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ferrero Fiol Fausto
- Ferrero Isern Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2231 , F 11, S 8, H PM 41497, I/A 14 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-07
Empresa: HENSBOK SL
Administrador Unico
- Ferrero Fiol Fausto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1790 , F 212, S 8, H PM 4492, I/A 28 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-07
Empresa: YEGUADA FERRERO SL
Administrador Unico
- Ferrero Fiol Fausto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 158, S 8, H PM 28886, I/A 11 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-07
Empresa: SES AMFORES SL
Apoderado
- Ferrero Fiol Fausto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1478 , F 219, S 8, H PM 26868, I/A 8 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-07
Empresa: MIRALL DE BINISSALEM SL
Apoderado
- Estela Ferrero Miguel
- Ferrero Fiol Fausto
- Ferrero Isern Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 71, S 8, H PM 47925, I/A 8 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-07
Empresa: NAVEGACION Y MAR SL
Apoderado Solidario
- Estela Ferrero Miguel
- Ferrero Fiol Fausto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 209, S 8, H PM 45710, I/A 6 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-07
Empresa: AIGO CLARA SL
Apoderado
- Estela Ferrero Miguel
- Ferrero Fiol Fausto
- Martinez Arabi Luis Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 68, S 8, H PM 47927, I/A 7 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-07
Empresa: PONENT D'ES CAULLS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ferrero Fiol Fausto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1843 , F 179, S 8, H PM 38781, I/A 6 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-07
Empresa: ES PUIG DES FALCO SA
Apoderado
- Ferrero Fiol Fausto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824 , F 176, S 8, H PM 357, I/A 17 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-07
VER MAS ACTOS
Información de FERRERO FIOL FAUSTO
Mostramos los datos de FERRERO FIOL FAUSTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRERO FIOL FAUSTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos