FERRERAS POLO EMILIA
Informe ejecutivo de FERRERAS POLO EMILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERRERAS POLO EMILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RONDA FISCAL SL | Administrador Solidario | 21/05/2019 | |
FAMILY OFFICE SL | Administrador Unico | 05/02/2010 | 10/08/2010 |
FAMILY OFFICE SL | Consejero | 11/08/2009 | 05/02/2010 |
VINCULACIONES DE FERRERAS POLO EMILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRERAS POLO EMILIA
Empresa: RONDA FISCAL SL
Administrador Solidario
- Ferreras Polo Emilia
- Gomez Tapial Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19362 , F 26, S 8, H M 339438, I/A 3 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-28
Empresa: PRESTACION DE SERVICIOS LISTA SL
Administrador Unico
- Ferreras Polo Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26430 , F 209, S 8, H M 476309, I/A 4 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-28
Empresa: PRESTACION DE SERVICIOS LISTA SL
Administrador Unico
- Ferreras Polo Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26430 , F 209, S 8, H M 476309, I/A 3 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-28
Empresa: PRESTACION DE SERVICIOS LISTA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Duque Moreira Cesar
- Ferreras Polo Emilia
- Pinilla Costa Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26430 , F 209, S 8, H M 476309, I/A 3 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-28
Empresa: PRESTACION DE SERVICIOS LISTA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Duque Moreira Cesar
- Ferreras Polo Emilia
- Pinilla Costa Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26430 , F 208, S 8, H M 476309, I/A 2 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-159-28
Información de FERRERAS POLO EMILIA
Mostramos los datos de FERRERAS POLO EMILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRERAS POLO EMILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos