FERRERAS DURO JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de FERRERAS DURO JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRERAS DURO JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL ALBERTO FERRERAS SL | Administrador Unico | 20/01/2017 | 12/01/2023 |
VINCULACIONES DE FERRERAS DURO JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRERAS DURO JOSE IGNACIO
Empresa: COMERCIAL ALBERTO FERRERAS SL
Administrador Unico
- Ferreras Duro Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 120, S 8, H VA 2789, I/A 9 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-47
Empresa: COMERCIAL ALBERTO FERRERAS SL
Administrador Unico
- Ferreras Duro Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 119, S 8, H VA 2789, I/A 6 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-47
Información de FERRERAS DURO JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de FERRERAS DURO JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRERAS DURO JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos