FERRERA CORDERO ROBERTO
Informe ejecutivo de FERRERA CORDERO ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 36
Empresas activas: 22
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE FERRERA CORDERO ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERMASTIL SA | Auditor | 02/04/2024 | |
HERMANOS ARIZA TORRALBO SL | Auditor | 14/03/2024 | |
ALIMENTOS CONGELADOS GUERRERO SL | Auditor | 05/03/2024 | |
ALIMENTOS CONGELADOS GUERRERO SL | Auditor | 23/03/2021 | |
RECAMBIOS INDUSTRIALES MOLEON SA | Auditor Suplente | 01/02/2021 | |
ALCOAXARQUIA SL | Auditor Suplente | 12/01/2021 | |
FRIGORIFICOS IGLU SL | Auditor Suplente | 30/12/2020 | |
VILLALBA COLOMA ANKERSMIT ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP | Auditor | 15/01/2020 | |
VILLALBA-COLOMA-ANKERSMIT SLP | Auditor | 13/01/2020 | |
PAMUKALE SL | Liquidador Mancomunado | 25/10/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERRERA CORDERO ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRERA CORDERO ROBERTO
Empresa: INTERMASTIL SA
Auditor Suplente
Auditor
- Ferrera Cordero Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5774, L 4681, F 12, S 8, H MA 1289, I/A 15 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-29
Empresa: HERMANOS ARIZA TORRALBO SL
Auditor Suplente
Auditor
- Ferrera Cordero Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5750, L 4657, F 44, S 8, H MA 10543, I/A 6 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-29
Empresa: ALIMENTOS CONGELADOS GUERRERO SL
Auditor Suplente
Auditor
- Ferrera Cordero Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6014, L 4921, F 116, S 8, H MA 31589, I/A 13 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-29
Empresa: FRIGORIFICOS IGLU SL
Auditor Suplente
- Ferrera Cordero Roberto
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2188, L 1101, F 75, S 8, H MA 12428, I/A 11 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-29
Empresa: PROINCO SANEAMIENTOS SL
Administrador Unico
Auditor Suplente
Auditor
- Ferrera Cordero Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3171, L 2084, F 13, S 8, H MA 6008, I/A 24 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-29
Empresa: MAIGALBE SL
Auditor Suplente
Auditor
- Ferrera Cordero Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899, L 812, F 59, S 8, H MA 26260, I/A 10 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-29
Empresa: SONIA PEÑA SA
Auditor Suplente
- Ferrera Cordero Roberto
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3992, L 2903, F 122, S 8, H MA 13266, I/A 26 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-29
Empresa: ALIMENTOS CONGELADOS GUERRERO SL
Auditor Suplente
Auditor
- Ferrera Cordero Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114, L 1027, F 225, S 8, H MA 31589, I/A 11 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-29
Empresa: RECAMBIOS INDUSTRIALES MOLEON SA
Auditor Suplente
- Ferrera Cordero Roberto
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1224 , F 3, S 8, H GR 6776, I/A 17 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-18
Empresa: RECAMBIOS INDUSTRIALES MOLEON SA
Auditor Suplente
Auditor
- Ferrera Cordero Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1224 , F 3, S 8, H GR 6776, I/A 17 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-18
VER MAS ACTOS
Información de FERRERA CORDERO ROBERTO
Mostramos los datos de FERRERA CORDERO ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRERA CORDERO ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos