FERRER URBAEZ HEILY
Informe ejecutivo de FERRER URBAEZ HEILY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERRER URBAEZ HEILY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS SL | Presidente | 24/11/2016 | 07/08/2020 |
DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS SL | Consejero Delegado | 24/11/2016 | 07/08/2020 |
DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS SL | Consejero | 24/11/2016 | 07/08/2020 |
G-EUROPA RDI SL | Administrador Unico | 07/07/2020 | |
DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS SL | Administrador Solidario | 07/01/2014 | 24/11/2016 |
VINCULACIONES DE FERRER URBAEZ HEILY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRER URBAEZ HEILY
Empresa: DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS SL
Consejero Delegado
- Ferrer Urbaez Heily
Consejero
- Daura Oller Elias
- Ferrer Urbaez Heily
- GLOBALLEIDA INVERSIONS SA
Presidente
- Ferrer Urbaez Heily
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 25, S 8, H L 27410, I/A 9 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-25
Empresa: G-EUROPA RDI SL
Administrador Unico
- Ferrer Urbaez Heily
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 52, S 8, H L 30781, I/A 4 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-25
Empresa: DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS SL
Consejero Delegado
- Ferrer Urbaez Heily
Consejero
- Daura Oller Elias
- Ferrer Urbaez Heily
- GLOBALLEIDA INVERSIONS SA
Presidente
- Ferrer Urbaez Heily
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 117, S 8, H L 27410, I/A 5 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-25
Empresa: DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS SL
Administrador Solidario
- Ferrer Urbaez Heily
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 117, S 8, H L 27410, I/A 5 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-25
Empresa: DIETARY MOLECULAR DIAGNOSTICS SL
Administrador Solidario
- De Lorenzo Lopez David
- Ferrer Urbaez Heily
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 105, S 8, H L 27410, I/A 1 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-25
Información de FERRER URBAEZ HEILY
Mostramos los datos de FERRER URBAEZ HEILY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRER URBAEZ HEILY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos