FERRER SANCHEZ ANDRES
Informe ejecutivo de FERRER SANCHEZ ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERRER SANCHEZ ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO DE BARCELONA SLP | Consejero | 13/10/2015 | 14/09/2018 |
FEGARCOS SL | Secretario | 15/11/2010 | 06/02/2014 |
FEGARCOS SL | Consejero | 15/11/2010 | 06/02/2014 |
VINCULACIONES DE FERRER SANCHEZ ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRER SANCHEZ ANDRES
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Consejero
- Ferrer Sanchez Andres
- Francisco Javier Lucio Villegas
- Merayo Girona Pedro
- Muñoz Crespo Jose Luis
- Navarro Alonso Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40737 , F 49, S 8, H B 373279, I/A 19 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-08
Consejero Delegado
Consejero
- Ferrer Sanchez Andres
- Francisco Javier Lucio Villegas
- Merayo Girona Pedro
- Muñoz Crespo Jose Luis
- Navarro Alonso Tomas
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40737 , F 46, S 8, H B 373279, I/A 11 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-08
Empresa: FEGARCOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Borrell Arnal Joan
- Costoya Rivera Andres
- Ferrer Sanchez Andres
- Merayo Girona Pedro
- Roca Calderon Manuel
Presidente
Secretario
- Ferrer Sanchez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 167, S 8, H B 249491, I/A 19 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Empresa: FEGARCOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Borrell Arnal Joan
- Costoya Rivera Andres
- Ferrer Sanchez Andres
- Merayo Girona Pedro
- Roca Calderon Manuel
Presidente
Secretario
- Ferrer Sanchez Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37609 , F 165, S 8, H B 249491, I/A 16 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Información de FERRER SANCHEZ ANDRES
Mostramos los datos de FERRER SANCHEZ ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRER SANCHEZ ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos