FERRER ROVIRA ROBERT
Informe ejecutivo de FERRER ROVIRA ROBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERRER ROVIRA ROBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTIVALCLUB SALOU SA | Consejero Delegado Mancomunado | 31/07/2013 | |
ESTIVALCLUB SALOU SA | Consejero | 31/07/2013 | |
ESTIVALPARK SALOU SA | Consejero Delegado Mancomunado | 31/07/2013 | |
ESTIVALPARK SALOU SA | Consejero | 31/07/2013 |
VINCULACIONES DE FERRER ROVIRA ROBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRER ROVIRA ROBERT
Empresa: ESTIVAL RESORT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ferrer Rovira Carlos
- Ferrer Rovira Jaume
- Ferrer Rovira Robert
- Marti Sero Jose
- Rovira Porqueras Antonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 107, S 8, H T 39714, I/A 6 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-43
Empresa: ESTIVALPARK SALOU SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ferrer Rovira Carlos
- Ferrer Rovira Jaume
- Ferrer Rovira Robert
- Marti Sero Josep
- Rovira Porqueras Antonia
Consejero
- Ferrer Rovira Carlos
- Ferrer Rovira Jaume
- Ferrer Rovira Robert
- Marti Sero Josep
- Rovira Porqueras Antonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36997 , F 94, S 8, H B 58884, I/A 36 (31/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-08
Empresa: ESTIVALCLUB SALOU SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ferrer Rovira Carlos
- Ferrer Rovira Jaume
- Ferrer Rovira Robert
- Marti Sero Josep
- Rovira Porqueras Antonia
Consejero
- Ferrer Rovira Carlos
- Ferrer Rovira Jaume
- Ferrer Rovira Robert
- Marti Sero Josep
- Rovira Porqueras Antonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23707 , F 121, S 8, H B 59794, I/A 16 (31/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-08
Empresa: ESTIVAL RESORT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ferrer Rovira Carlos
- Ferrer Rovira Jaume
- Ferrer Rovira Robert
- Marti Sero Jose
- Rovira Porqueras Antonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 105, S 8, H T 39714, I/A 2 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-43
Empresa: ESTIVAL RESORT SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 105, S 8, H T 39714, I/A 2 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-43
Empresa: TORRE DE LA MORA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ferrer Rovira Carlos
- Ferrer Rovira Jaime
- Ferrer Rovira Robert
- Figueras Simo Agustin
- Portabales Clemente Mercedes
Presidente
Secretario
- Ferrer Rovira Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2029 , F 118, S 8, H T 3505, I/A 30 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-43
Empresa: ESTIVAL RESORT SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2467 , F 99, S 8, H T 39714, I/A 1 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-26-43
Información de FERRER ROVIRA ROBERT
Mostramos los datos de FERRER ROVIRA ROBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRER ROVIRA ROBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos