FERRER MARTINEZ JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de FERRER MARTINEZ JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRER MARTINEZ JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORONOL SA | Apoderado | 19/05/2022 | |
ORONOL SA | Apoderado | 31/01/2018 | 19/05/2022 |
ORONOL SA | Administrador Unico | 06/04/2018 | 25/04/2022 |
VINCULACIONES DE FERRER MARTINEZ JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRER MARTINEZ JUAN CARLOS
Empresa: ORONOL SA
Apoderado
- Ferrer Martinez Juan Carlos
- Ferrer Martinez Juan Carlos
- Miguel Catany Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 153, S 8, H PM 8166, I/A 15 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-07
Empresa: ORONOL SA
Administrador Unico
- Ferrer Martinez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 153, S 8, H PM 8166, I/A 14 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-07
Empresa: ORONOL SA
Administrador Unico
- Ferrer Martinez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 977 , F 225, S 8, H PM 8166, I/A 12 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-07
Empresa: ORONOL SA
Apoderado
- Ferrer Martinez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 977 , F 225, S 8, H PM 8166, I/A 11 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-07
Información de FERRER MARTINEZ JUAN CARLOS
Mostramos los datos de FERRER MARTINEZ JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRER MARTINEZ JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos