FERRER MARTINEZ ALEJANDRO
Informe ejecutivo de FERRER MARTINEZ ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRER MARTINEZ ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORREDURIA DE SEGUROS V Y A FERRER SL | Socio Unico | 16/12/2016 | |
HELARTE BEALE SL | Administrador Unico | 19/02/2016 |
VINCULACIONES DE FERRER MARTINEZ ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRER MARTINEZ ALEJANDRO
Socio Único
- Ferrer Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5108, L 2416, F 60, S 8, H V 39454, I/A 8 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-46
Empresa: HELARTE BEALE SL
Administrador Unico
- Ferrer Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 99, S 8, H IL 10343, I/A 3 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-35
Empresa: HELARTE BEALE SL
Administrador Unico
- Ferrer Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 98, S 8, H IL 10343, I/A 2 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-35
Empresa: CHINIJOGUR SL
Administrador Unico
- Ferrer Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 449 , F 112, S 8, H IL 10708, I/A 2 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-35
Empresa: CHINIJOGUR SL
Administrador Unico
- Ferrer Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 449 , F 111, S 8, H IL 10708, I/A 1 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-35
Empresa: HELARTE BEALE SL
Administrador Unico
- Ferrer Martinez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 435 , F 97, S 8, H IL 10343, I/A 1 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-35
Información de FERRER MARTINEZ ALEJANDRO
Mostramos los datos de FERRER MARTINEZ ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRER MARTINEZ ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos