FERRER LOPEZ BENJAMIN
Informe ejecutivo de FERRER LOPEZ BENJAMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FERRER LOPEZ BENJAMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARMIGESA SA | Consejero | 07/06/2019 | 05/05/2022 |
ARMUVISSA I SA | Consejero | 23/07/2015 | 29/11/2021 |
ARMUVISSA I SA | Consejero Delegado Mancomunado | 18/08/2015 | 29/11/2021 |
AREA NEVADA GESTION SL | Administrador Mancomunado | 30/12/2013 | 18/12/2014 |
VINCULACIONES DE FERRER LOPEZ BENJAMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRER LOPEZ BENJAMIN
Empresa: ARMIGESA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 62, S 8, H GR 37637, I/A 10 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-18
Empresa: ARMUVISSA I SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ferrer Lopez Benjamin
Consejero
- Ferrer Lopez Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 56, S 8, H GR 13550, I/A 29 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-18
Empresa: ARMUVISSA I SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ferrer Lopez Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 55, S 8, H GR 13550, I/A 27 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-18
Empresa: ARMUVISSA I SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cañavate Jimenez Dolores
- Ferrer Lopez Benjamin
Consejero
- Baena Martin Sergio
- Cañavate Jimenez Dolores
- Ferrer Lopez Benjamin
- Lopez Trescastro Eloy Jose
- Marquez Peralta David
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 55, S 8, H GR 13550, I/A 27 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-18
Empresa: ARMIGESA SA
Consejero
- Ayllon Moreno Antonio
- Castillo Torres Jose Luis
- Cuadros Canton Francisco Manuel
- Cuadros Canton Francisco Manuel
- FCC MEDIO AMBIENTE SA
- Ferrer Lopez Benjamin
- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
- Lopez Trescastro Eloy Jose
- Megias Ortega Manuel
- Sanchez Escudero Gerardo
- Sanchez Escudero Gerardo
- SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA SA
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 62, S 8, H GR 37637, I/A 9 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-18
Empresa: ARMUVISSA I SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ferrer Lopez Benjamin
- Sanchez Escudero Gerardo
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 60, S 8, H GR 13550, I/A 24 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-18
Empresa: ARMUVISSA I SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 820 , F 59, S 8, H GR 13550, I/A 23 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-18
Empresa: AREA NEVADA GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Ferrer Lopez Benjamin
- Garcia Rodriguez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 189, S 8, H GR 43931, I/A 2 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-18
Empresa: AREA NEVADA GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Ferrer Lopez Benjamin
- Garcia Rodriguez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 188, S 8, H GR 43931, I/A 1 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-4-18
Información de FERRER LOPEZ BENJAMIN
Mostramos los datos de FERRER LOPEZ BENJAMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRER LOPEZ BENJAMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos