FERRER GALIA JOSE
Informe ejecutivo de FERRER GALIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERRER GALIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DE MAQUINARIA DE ALIMENTACION SA | Administrador Unico | 15/11/2019 |
VINCULACIONES DE FERRER GALIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRER GALIA JOSE
Administrador Unico
- Ferrer Galia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38533 , F 131, S 8, H B 95051, I/A 12 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-08
Administrador Unico
- Ferrer Galia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38533 , F 131, S 8, H B 95051, I/A 11 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-08
Administrador Unico
- Ferrer Galia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38533 , F 131, S 8, H B 95051, I/A 9 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Información de FERRER GALIA JOSE
Mostramos los datos de FERRER GALIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRER GALIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos