FERRER GALES PEDRO ANTONIO
Informe ejecutivo de FERRER GALES PEDRO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERRER GALES PEDRO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAJES MAR SA | Administrador Unico | 28/05/2024 |
VINCULACIONES DE FERRER GALES PEDRO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRER GALES PEDRO ANTONIO
Empresa: VIAJES MAR SA
Administrador Unico
- Ferrer Gales Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 84839, I/A 19 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-08
Empresa: VIAJES MAR SA
Administrador Unico
- Ferrer Gales Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 84839, I/A 19 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-08
Empresa: VIAJES MAR SA
Administrador Unico
- Ferrer Gales Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25167 , F 10, S 8, H B 84839, I/A 17 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-08
Empresa: VIAJES MAR SA
Administrador Unico
- Ferrer Gales Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25167 , F 10, S 8, H B 84839, I/A 17 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-08
Empresa: VIAJES MAR SA
Administrador Unico
- Ferrer Gales Pedro Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25167 , F 9, S 8, H B 84839, I/A 15 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-08
Empresa: VIAJES MAR SA
Administrador Solidario
- Ferrer Gales Pedro Antonio
- Muñoz Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25167 , F 9, S 8, H B 84839, I/A 15 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-08
Empresa: VIAJES MAR SA
Administrador Solidario
- Ferrer Gales Pedro Antonio
- Muñoz Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25167 , F 8, S 8, H B 84839, I/A 14 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-08
Empresa: VIAJES MAR SA
Administrador Mancomunado
- Ferrer Gales Pedro Antonio
- Muñoz Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25167 , F 8, S 8, H B 84839, I/A 14 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-08
Información de FERRER GALES PEDRO ANTONIO
Mostramos los datos de FERRER GALES PEDRO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRER GALES PEDRO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos